Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Susan Rudnik Larsson(virk.: 6) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % |
Michael Leo Holstein(virk.: 11) | 45,45 % | 45,45 % | 54,55 % | 72,73 % |
Jørn Vestergaard(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Casper Münter(virk.: 39) | 5,13 % | 10,26 % | 12,82 % | 20,51 % |
Michael Holberg Engstrøm(virk.: 7) | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % | 71,43 % |
Henrik Nordahl Møller(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Rode(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 50,00 % |
Karina Moll Ravn(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Jan Passer Lange(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Pct. | 14,36 % | 16,92 % | 19,49 % | 36,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Karina Moll Ravn | 07.10.2024 | |
Michael Leo Holstein | ||
Casper Münter | 06.11.2003 | Danas Plads 19, 1915 Frederiksberg C |
Michael Holberg Engstrøm | ||
Henrik Nordahl Møller | ||
Jørn Vestergaard | ||
Susan Rudnik Larsson |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
LÅNEFORENINGEN AF 1883 F.M.B.A. | 23519518 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
TJENESTEMÆNDENES LÅNEFORENING | 53365817 | Aktiv | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 12.12.1991 (2023 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PTY HOLDING ApS | 27701701 |
PT ÆGIR HOLDING ApS | 32298575 |
P TØMRERENTREPRISE ApS | 33159773 |
PU-KIT Aps | 37527505 |
PUA INVEST ApS | 21162337 |
PUB & SPORT ApS | 28323565 |
PUB'EN ApS | 26103924 |
Pub'n'roll | 15082933 |
Pub-Com | 28541767 |
Pub 13 | 35768769 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Susan Rudnik Larsson(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Michael Leo Holstein(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Jørn Vestergaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Casper Münter(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 |
Michael Holberg Engstrøm(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Henrik Nordahl Møller(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jan Rode(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Karina Moll Ravn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan Passer Lange(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 12 % | 0 % | 0 % | 36 % | 46 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Susan Rudnik Larsson(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 1 | 1 |
Michael Leo Holstein(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 11 | 0 | 3 |
Jørn Vestergaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 1 |
Casper Münter(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 2 | 1 | 10 |
Michael Holberg Engstrøm(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 2 | 1 |
Henrik Nordahl Møller(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan Rode(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 0 | 0 |
Karina Moll Ravn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jan Passer Lange(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 58 | 24 | 6 | 16 |
Pct. | 56 % | 23 % | 6 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |