Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Pagaard Junker | 16.05.2002 | 17.11.2008 | direktion |
Flemming Lunde Sørensen | 09.01.1992 | 16.05.2002 | direktion |
Helge Stenbæk | 09.01.1992 | 29.07.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Damgaard | 30.08.2007 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Peder Verner Laustsen | 30.08.2007 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Knud Jørgen Aare Vest | 07.05.2007 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Bertel Stenkjær | 07.05.2007 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Hans Christian Benedict Ahlefeldt-Laurvig | 28.03.2006 | 07.05.2007 | bestyrelse |
Charlotte Stamp Frandsen | 22.03.2005 | 07.05.2007 | bestyrelse |
Hans Bonde Hansen | 24.03.2004 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Mogens Haugaard Nielsen | 24.03.2004 | 07.05.2007 | bestyrelse |
Michael Lundgaard Nielsen | 24.03.2004 | 07.05.2007 | bestyrelse |
Tage Rækby | 24.03.2004 | 07.05.2007 | bestyrelse |
Claes Stolshøj-Pedersen | 24.03.2004 | 22.03.2005 | bestyrelse |
Mogens Grymer | 28.04.2003 | 07.05.2007 | bestyrelse |
Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen | 16.05.2002 | 17.11.2008 | formand |
Klaus Winther Pedersen | 16.05.2002 | 07.05.2007 | bestyrelse |
Arne Helge Jeppesen | 16.05.2002 | 28.03.2006 | bestyrelse |
Poul Byskov | 16.05.2002 | 24.03.2004 | bestyrelse |
Niels Bodilsen | 16.05.2002 | 28.04.2003 | bestyrelse |
Flemming Lunde Sørensen | 09.01.1992 | 16.05.2002 | bestyrelse |
Kenneth Lunde Sørensen | 09.01.1992 | 16.05.2002 | bestyrelse |
Heidi Lunde Simonsen | 09.01.1992 | 16.05.2002 | bestyrelse |
Ib Stevnhoved | 09.01.1992 | 01.03.1995 | bestyrelse |
Poul Bent Sørensen | 09.01.1992 | 01.03.1995 | bestyrelse |
Helge Stenbæk | 09.01.1992 | 29.07.1992 | bestyrelse |