Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 286, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 fjernes Navne: EJENDOMMEN VIGERSLEVVEJ 286 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Revisor: Jørgen Leif Joost (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 fjernes Direktion: Pia Gylling Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Direktion: Hilmar Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-08-01 fjernes Direktion: Hilmar Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 tilføjes Navne: EJENDOMMEN VIGERSLEVVEJ 286 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-21 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2449 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive EJENDOMMEN VIGERSLEVVEJ 286 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 tilføjes Vedtægter: 1993-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 286, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2449 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Jørgen Leif Joost (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)