Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hømvej 35, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenrosevej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2021-01-14)
Den 1993-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESLG A/S. (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2011-07-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STEVNS EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2020-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PIAS MAD ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Holding of L3tz ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-29 tilføjes Direktion: Martin Jon Albæk Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-29 fjernes Direktion: Birthe Jytte Pedersen (direktion) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-29 tilføjes Legale ejere: Martin Jon Albæk Pedersen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: Birthe Jytte Pedersen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-29 tilføjes Reelle ejere: Martin Jon Albæk Pedersen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-29 fjernes Reelle ejere: Birthe Jytte Pedersen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-06 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenrosevej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2015-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 15, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 15, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Duehusvej 223, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2009-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duehusvej 223, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2009-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerparken 15, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 tilføjes Navne: HES ApS (offentliggjort 2009-09-20)
Den 2009-08-30 fjernes Navne: SEH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-08-31 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2009-08-31 fjernes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 tilføjes Vedtægter: 2009-08-31 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2008-08-28 tilføjes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerparken 15, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerparken 15, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Direktion: Birthe Jytte Pedersen (direktion) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2005-01-27 fjernes Direktion: Ove Flemming Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Legale ejere: Birthe Jytte Pedersen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2005-01-17 tilføjes Reelle ejere: Birthe Jytte Pedersen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 1997-01-08 tilføjes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Revisor: GLSR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Navne: SEH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-18 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1629 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-18 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerparken 15, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1629 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 1991-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, GLSR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)