Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Jon Albæk Pedersen | 29.12.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birthe Jytte Pedersen | 27.01.2005 | 29.12.2020 | direktion |
Ove Flemming Pedersen | 01.11.1991 | 27.01.2005 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1991 | 18.05.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1991 | 18.05.1993 | bestyrelse |