Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ole Stahl Hansen | 30.09.1998 | 06.02.2001 | direktion |
Claus Rosenfeldt | 01.11.1991 | 30.09.1998 | direktion |
John Stage Kejlhof | 01.11.1991 | 06.10.1995 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1991 | 17.02.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Gotlieb Wilhelmsen | 30.09.1998 | 06.02.2001 | bestyrelse |
Klaus Wilcken Bjerregaard | 30.09.1998 | 06.02.2001 | bestyrelse |
Niels Valentin Hansen | 30.09.1998 | 06.02.2001 | formand |
Jens Ole Stahl Hansen | 30.09.1998 | 30.09.1998 | bestyrelse |
Torben Knudsen | 01.11.1991 | 30.09.1998 | bestyrelse |
Steen Hvidt | 01.11.1991 | 30.09.1998 | formand |
John Stage Kejlhof | 01.11.1991 | 06.10.1995 | bestyrelse |
Kirsten Nørholm Kejlhof | 01.11.1991 | 06.10.1995 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.11.1991 | 17.02.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1991 | 17.02.1993 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1991 | 17.02.1993 | formand |