Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PMH SYSTEMS A/S (CVR 33774745) | NORMAL | 05.03.2013 | 03.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
PE OFFSET A/S (CVR 72829514) | NORMAL | 04.11.2009 | 07.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
BHS Logistics A/S (CVR 35255516) | NORMAL | 30.06.2009 | 08.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
BHS Service Center A/S (CVR 81891419) | NORMAL | 30.06.2009 | 08.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
STUDSGAARD HOLDING A/S (CVR 25088840) | NORMAL | 30.06.2009 | 08.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
SCANCOM INTERNATIONAL A/S (CVR 18479893) | NORMAL | 30.08.2006 | 07.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
C.A. NIELSEN & PETERSENS MASKINFABRIKER A/S (CVR 63411914) | NORMAL | 29.11.2004 | 09.11.2020 | formand |
C.A. NIELSEN & PETERSENS MASKINFABRIKER A/S (CVR 63411914) | NORMAL | 29.11.2004 | 29.11.2004 | formand |
SCANCOM INTERNATIONAL A/S (CVR 18479893) | NORMAL | 23.04.2004 | 01.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
GULDALDEREN FINANS A/S (CVR 15684437) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1991 | 06.10.1995 | bestyrelse |
PHOTOQUIP SCANDINAVIA A/S (CVR 15699892) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1991 | 07.09.1995 | bestyrelse |
REFREMA FINANS ApS (CVR 14222235) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.1990 | 07.09.1995 | bestyrelse |
MASKINFABRIKKEN ARTICA ApS (CVR 12252501) | OPLØST EFTER FUSION | 04.07.1988 | 29.02.1992 | bestyrelse |
BEST MINILAB PHOTOSYSTEMS A/S (CVR 52836654) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.04.1984 | 10.09.1992 | bestyrelse |
SYSTEMS FOR AUTOMATIC PLATE PROCESSING - SAPP ApS (CVR 87989615) | OPLØST EFTER FUSION | 07.12.1979 | 02.12.1992 | bestyrelse |
MASKINFABRIKKEN NEOTEK, RINGSTED ApS (CVR 87214818) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.1979 | 02.12.1992 | bestyrelse |
RITEMA ApS (CVR 81871728) | OPLØST EFTER FUSION | 25.08.1977 | 02.12.1992 | bestyrelse |
GLUNZ OG JENSEN, SKÆLSKØR ApS (CVR 81752311) | OPLØST EFTER FUSION | 23.02.1977 | 02.12.1992 | bestyrelse |
REVOMATT ApS (CVR 81281815) | OPLØST EFTER FUSION | 16.11.1976 | 29.02.1992 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SCANCOM INTERNATIONAL A/S (CVR 18479893) | NORMAL | 03.05.2006 | 23.12.2008 | adm. dir |
TAZAR A/S (CVR 17983180) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.10.1995 | 01.09.1996 | direktion |
REFREMA INTERNATIONAL A/S (CVR 15683007) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1991 | 17.10.1995 | direktion |
GULDALDEREN FINANS A/S (CVR 15684437) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1991 | 06.10.1995 | direktion |
PHOTOQUIP SCANDINAVIA A/S (CVR 15699892) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1991 | 14.08.1995 | direktion |
GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S (CVR 10239680) | NORMAL | 28.04.1986 | 28.12.1992 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
John Stage Kejlhof | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
John Stage Kejlhof (antal: 20) | 8 | 1 | 11 | 0 |
Pct. | 40 % | 5 % | 55 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
John Stage Kejlhof (antal: 25) | 19 | 6 | 0 | 0 |
Pct. | 76 % | 24 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |