Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Korsø Jensen | 18.09.1972 | 03.11.1998 | direktion |
Niels Kristian Thygesen | 18.09.1972 | 27.11.1991 | direktion |
Jørgen Olsen | 18.09.1972 | 27.09.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Korsø Jensen | 18.09.1972 | 03.11.1998 | bestyrelse |
Thore Andersen | 18.09.1972 | 03.11.1998 | bestyrelse |
Carsten Tvede-Møller | 18.09.1972 | 03.11.1998 | bestyrelse |
Niels Kristian Thygesen | 18.09.1972 | 27.11.1991 | bestyrelse |
Per Birger Christensen | 18.09.1972 | 27.11.1991 | bestyrelse |
Anders Moesgaard | 18.09.1972 | 27.11.1991 | formand |
Flemming Stilund Vinzent | 18.09.1972 | 27.09.1990 | bestyrelse |
Jørgen Olsen | 18.09.1972 | 27.09.1990 | bestyrelse |
Jens Wodstrup | 18.09.1972 | 25.01.1990 | bestyrelse |
Alice Olsen | 18.09.1972 | 25.01.1990 | bestyrelse |