Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DR. TVÆRGADE 8 P/S (CVR 30345983) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.03.2007 | 12.03.2007 |
HVIDØRE ApS (CVR 10609836) | TVANGSOPLØST | 11.12.1986 | 07.09.1993 |
NØRRE VOLDGADE 24-26 ApS (CVR 21709670) | OPLØST EFTER FUSION | 03.05.1999 | 08.05.2006 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
AM DENMARK A/S (CVR 76957118) | NORMAL | 18.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KOKKEDAL INDUSTRIPARK 6-8 A/S (CVR 30581679) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.08.2010 | 16.10.2015 | bestyrelse |
JM 2 ApS (CVR 33060076) | NORMAL | 08.07.2010 | 21.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
H2009 ApS (CVR 26988004) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.07.2009 | 15.06.2011 | bestyrelse |
KOKKEDAL INDUSTRIPARK 6-8 A/S (CVR 30581679) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.05.2007 | 23.08.2010 | bestyrelse |
Selskabet af 27. november 1979 A/S (CVR 87955214) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.01.2006 | 06.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
AMG EJENDOMME A/S (CVR 29222541) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.2005 | 08.05.2006 | bestyrelse |
AM GRUPPEN A/S (CVR 17128531) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.09.2005 | 12.10.2015 | bestyrelse |
PORTHUSET A/S (CVR 26931584) | OPLØST EFTER FUSION | 07.06.2005 | 08.05.2006 | formand |
WALLS BRYGGEN A/S (CVR 28330391) | NORMAL | 20.01.2005 | 11.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Denmark Primo Owner ApS (CVR 27604706) | NORMAL | 19.02.2004 | 11.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
A-HUSET HOLDING A/S (CVR 27604544) | OPLØST EFTER SPALTNING | 19.02.2004 | 21.12.2005 | bestyrelse |
FÆRDIGBYG ApS (CVR 25662458) | TVANGSOPLØST | 24.11.2000 | 05.03.2010 | bestyrelse |
KONCEPT BYG VEST ApS (CVR 25643372) | TVANGSOPLØST | 23.11.2000 | 02.10.2003 | bestyrelse |
KONCEPT GRUPPEN A/S (CVR 25392701) | TVANGSOPLØST | 25.05.2000 | 05.03.2010 | bestyrelse |
HOSBY A/S (CVR 21278335) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.05.2000 | 11.10.2000 | bestyrelse |
NEW WORLD HEALTHCARE ApS (CVR 25264835) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.03.2000 | 26.04.2001 | bestyrelse |
NEW WORLD MULTIMEDIA ApS (CVR 75105517) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.02.2000 | 23.04.2001 | bestyrelse |
KONCEPT BYG ApS (CVR 21709336) | TVANGSOPLØST | 16.04.1999 | 02.10.2003 | bestyrelse |
IWH Ejendomsinvest ApS (CVR 15342374) | NORMAL | 01.07.1991 | 29.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
IWH Ejendomsinvest ApS (CVR 15342374) | NORMAL | 01.07.1991 | 07.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
PBH NR. 21.330 ApS (CVR 15093749) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1991 | 30.03.1992 | bestyrelse |
RESTAURATIONSAKTIESELSKABET AF 25/4 1991 (CVR 14725091) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1990 | 13.03.1996 | bestyrelse |
KRESO A/S (CVR 13898138) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1990 | 08.09.1992 | bestyrelse |
DRIFTSSELSKABET DEB A/S (CVR 13879877) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1990 | 03.09.1996 | bestyrelse |
S'MART MANAGEMENT A/S (CVR 13920575) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1990 | 19.11.1993 | bestyrelse |
N.T. GARANTI A/S (CVR 13641870) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1989 | 18.11.1991 | formand |
A/S PSE NR. 3382 (CVR 13246688) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1989 | 21.01.1992 | bestyrelse |
SPRINGFORBIVEJ 4 ApS (CVR 13121478) | TVANGSOPLØST | 01.05.1989 | 31.08.1993 | bestyrelse |
HOTEL LYNGBY MØLLE A/S (CVR 12932774) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1989 | 11.09.1989 | bestyrelse |
MIKKELBORG ApS (CVR 12785003) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.02.1989 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
TELCO DATA ApS (CVR 12758278) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.1989 | 28.11.1997 | bestyrelse |
Asx 13863 ApS under Konkurs (Av 3) (CVR 12325134) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1988 | 18.11.1991 | formand |
BIRKEMOSEN A/S (CVR 12235747) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1988 | 18.11.1991 | formand |
GJG A/S (CVR 12003986) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.1987 | 27.11.1991 | bestyrelse |
A/S Pse 10 nr 1380 under Konkurs (Av 3) (CVR 11568904) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1987 | 18.11.1991 | formand |
HVIDØRE ApS (CVR 10609836) | TVANGSOPLØST | 11.12.1986 | 24.05.1989 | bestyrelse |
Niels Thygesen & Co A/S under Konkurs (Av 3) (CVR 10547830) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1986 | 25.10.1991 | formand |
RUDEHØJ A/S (CVR 10298245) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1986 | 18.11.1991 | formand |
STATIONSPARKEN A/S (CVR 10298334) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1986 | 18.11.1991 | formand |
LYNGBY HOVEDGADE 53 A/S (CVR 10298342) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1986 | 18.11.1991 | formand |
IAS 280492 A/S (CVR 10298288) | OPLØST EFTER FUSION | 10.05.1986 | 18.11.1991 | formand |
SOPHIENBERG A/S (CVR 10298377) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1986 | 23.10.1991 | formand |
BORUPSVÆNGE A/S (CVR 10216230) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.1986 | 18.11.1991 | formand |
BOLVÆRKET A/S (CVR 10137802) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1986 | 18.11.1991 | formand |
L T BETONENTREPRISE A/S (CVR 10089298) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.01.1986 | 18.11.1991 | bestyrelse |
NT-EJENDOMME A/S (CVR 78566418) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.06.1985 | 18.11.1991 | formand |
NT-EJENDOMME A/S (CVR 78566418) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.06.1985 | 18.01.1990 | bestyrelse |
AM DENMARK A/S (CVR 76957118) | NORMAL | 17.01.1985 | 05.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
BIRKEPARKEN A/S (CVR 76170010) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.01.1985 | 18.11.1991 | formand |
LA ROCHE A/S (CVR 16371998) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.12.1984 | 28.12.1995 | bestyrelse |
IONI AGENTUR A/S (CVR 75244517) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.07.1984 | 18.11.1991 | formand |
A/S LANGELINIE (CVR 73554128) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.02.1984 | 15.06.1993 | bestyrelse |
EDELBJERG A/S (CVR 71208710) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.1984 | 27.11.1991 | formand |
DANSKE TRÆHUSE ApS (CVR 70782111) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.12.1982 | 15.01.1998 | bestyrelse |
DANSKE TRÆHUSE ApS (CVR 70782111) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.12.1982 | 26.07.1994 | bestyrelse |
ENGDRAGET A/S (CVR 15662549) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1982 | 27.11.1991 | formand |
ESPEDALEN A/S (CVR 15662492) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1982 | 27.11.1991 | formand |
EGEHØJ A/S (CVR 15662034) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1982 | 27.11.1991 | formand |
ELMELUNDEN A/S (CVR 15662336) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.05.1979 | 27.11.1991 | formand |
ELLEHAVEN A/S (CVR 87586510) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.06.1978 | 27.11.1991 | formand |
NASA ApS (CVR 43477218) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1976 | 19.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S (CVR 56439412) | NORMAL | 01.09.1976 | 13.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
DAMHUSPARKEN A/S (CVR 41709928) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.12.1975 | 18.11.1991 | formand |
A. M. HOLDING A/S (CVR 51637410) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.01.1975 | 05.01.1996 | bestyrelse |
HYREHØJ A/S (CVR 14154337) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.10.1974 | 16.01.1997 | bestyrelse |
DALVÆNGET A/S (CVR 15662085) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.09.1972 | 27.11.1991 | formand |
INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 6. FEBRUAR 1988 (CVR 24148513) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.09.1957 | 26.03.1991 | bestyrelse |
ØSTEUROPÆISK HANDELSHUS A/S (CVR 20992018) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.09.1945 | 23.10.1991 | bestyrelse |
BYGGESELSKABET "CITY" AKTIESELSKAB (CVR 11507581) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.09.2024 | 11.12.1998 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MONTENEGRO INVEST ApS (CVR 36535180) | NORMAL | 01.01.2023 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JM 2 ApS (CVR 33060076) | NORMAL | 19.12.2018 | 01.07.2019 | direktør |
Pipi ApS (CVR 38034480) | NORMAL | 23.09.2016 | 01.01.2020 | direktør |
Vognporten ApS (CVR 38034499) | NORMAL | 23.09.2016 | 24.05.2019 | direktør |
Mikkelgaard ApS (CVR 38034626) | NORMAL | 23.09.2016 | 24.05.2019 | direktør |
AM AGRO ApS (CVR 30282841) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2016 | 08.03.2017 | adm. dir |
JMG EJENDOMME ApS (CVR 36082666) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.01.2016 | 12.02.2016 | direktør |
AM DENMARK A/S (CVR 76957118) | NORMAL | 01.10.2012 | 01.01.2015 | direktør |
BELAIR INVEST ApS (CVR 34048940) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.01.2012 | 12.09.2014 | adm. dir |
ASTON ENTREPRISE ApS (CVR 30519256) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.12.2011 | 09.04.2018 | direktion |
BOGO ApS (CVR 24220184) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.12.2011 | 08.03.2017 | direktion |
KOKKEDAL INDUSTRIPARK 6-8 A/S (CVR 30581679) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.08.2010 | 16.10.2015 | adm. dir |
ANPARTSSELSKABET AF 10. MARTS 2008, KOKKEDAL (CVR 28152833) | TVANGSOPLØST | 21.05.2010 | 08.03.2017 | direktion |
ASTON ApS. DENMARK (CVR 12998740) | TVANGSOPLØST | 21.05.2010 | 13.10.2015 | direktion |
PALÆERNE ApS (CVR 28285930) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.07.2009 | 08.03.2017 | direktion |
H2009 ApS (CVR 26988004) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.07.2009 | 15.06.2011 | direktion |
ASTON ENTREPRISE ApS (CVR 30519256) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.05.2009 | 10.02.2011 | direktion |
W 2 ApS (CVR 29241570) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.12.2008 | 09.09.2013 | direktion |
RWT ApS (CVR 29605173) | NORMAL | 23.12.2008 | 08.09.2011 | direktør |
BELLEVUE STRANDPARK ApS (CVR 29241457) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.12.2008 | 11.05.2010 | direktion |
STOKKERUP ApS (CVR 31773229) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.10.2008 | 08.12.2020 | direktør |
W3 INVESTMENT ApS (CVR 29607087) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.07.2008 | 09.06.2011 | direktion |
FREDENSBORG MEGASTORE ApS (CVR 31583551) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.06.2008 | 30.08.2010 | direktion |
Selskabet af 27. november 1979 A/S (CVR 87955214) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.08.2007 | 06.08.2010 | adm. dir |
DANOSE ENGINEERING ApS (CVR 14246908) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.08.2007 | 05.06.2011 | direktør |
KAR-MA CONSULTING ApS (CVR 18843242) | NORMAL | 06.08.2007 | 05.06.2011 | direktør |
KOKKEDAL INDUSTRIPARK 6-8 A/S (CVR 30581679) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.05.2007 | 23.08.2010 | direktion |
LAKE DÜMMER INVEST ApS (CVR 30493893) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.03.2007 | 15.12.2008 | direktion |
AKANE GROUP ApS (CVR 30348583) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.03.2007 | 31.05.2012 | direktion |
DR. TVÆRGADE 8 P/S (CVR 30345983) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.03.2007 | 02.10.2007 | adm. dir |
ANOTHER STOKKERUP ApS (CVR 29535787) | TVANGSOPLØST | 18.05.2006 | 24.03.2022 | direktør |
AMG EJENDOMME A/S (CVR 29222541) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.2005 | 08.05.2006 | direktion |
Q4 FACTORY ApS (CVR 29168571) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.11.2005 | 19.06.2018 | direktion |
WALLS BRYGGEN A/S (CVR 28330391) | NORMAL | 20.01.2005 | 10.08.2010 | direktør |
PALÆERNE ApS (CVR 28285930) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2004 | 07.07.2008 | direktion |
PAV I/S (CVR 17640305) | SLETTET | 30.09.2004 | 09.03.2010 | direktør |
DANSKE TRÆHUSE ApS (CVR 70782111) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.04.2004 | 24.04.2013 | direktion |
Denmark Primo Owner ApS (CVR 27604706) | NORMAL | 19.02.2004 | 10.08.2010 | direktør |
NØRRE VOLDGADE 24-26 ApS (CVR 21709670) | OPLØST EFTER FUSION | 02.10.2003 | 08.05.2006 | direktion |
STUDIESTRÆDE 31 ApS (CVR 25485920) | OPLØST EFTER FUSION | 15.08.2000 | 08.05.2006 | direktion |
KONCEPT GRUPPEN A/S (CVR 25392701) | TVANGSOPLØST | 25.05.2000 | 27.06.2002 | direktion |
FYRSKIB II ApS (CVR 25129466) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.2000 | 31.05.2013 | direktion |
SANKT NIKOLAJ VEJ 8 ApS (CVR 25129369) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2000 | 08.05.2006 | direktion |
AMS INVEST ApS (CVR 19265188) | OPLØST EFTER FUSION | 23.09.1999 | 08.05.2006 | direktion |
BOGO ApS (CVR 24220184) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.06.1999 | 21.10.2011 | direktion |
NØRRE VOLDGADE 24-26 ApS (CVR 21709670) | OPLØST EFTER FUSION | 03.05.1999 | 09.07.1999 | direktion |
PENON INVEST ApS (CVR 18973979) | NORMAL | 26.04.1999 | 25.01.2016 | direktør |
KONCEPT BYG ApS (CVR 21709336) | TVANGSOPLØST | 16.04.1999 | 10.05.2001 | direktion |
TRIPLE INTERNATIONAL ApS (CVR 14748075) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1998 | 28.09.2015 | direktion |
AM GRUPPEN A/S (CVR 17128531) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.10.1996 | 12.10.2015 | direktion |
5M INVEST ApS (CVR 10179386) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.02.1996 | 08.03.2017 | direktør |
FREUD ApS (CVR 19557170) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.1995 | 18.04.2001 | direktion |
I/S 66 NØRRE (CVR 16248843) | SLETTET | 30.06.1992 | 01.08.2007 | direktion |
GLOBAL INVESTMENT & FINANCE ApS (CVR 15628006) | NORMAL | 01.07.1991 | 13.10.2011 | direktør |
IWH Ejendomsinvest ApS (CVR 15342374) | NORMAL | 01.07.1991 | 29.07.1996 | direktør |
IWH Ejendomsinvest ApS (CVR 15342374) | NORMAL | 01.07.1991 | 07.10.1993 | direktør |
MONTEN ApS (CVR 15331771) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.1991 | 26.11.1993 | direktion |
PBH NR. 21.330 ApS (CVR 15093749) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1991 | 30.03.1992 | direktion |
MM4 CONSULT ApS (CVR 15098147) | TVANGSOPLØST | 26.03.1991 | 17.01.1995 | direktion |
TRIPLE INTERNATIONAL ApS (CVR 14748075) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.1990 | 17.05.1996 | direktion |
RESTAURATIONSAKTIESELSKABET AF 25/4 1991 (CVR 14725091) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1990 | 13.03.1996 | direktion |
NPD ApS, NEW PROJEKT DEVELOPMENT (CVR 13963983) | TVANGSOPLØST | 01.02.1990 | 24.08.1995 | direktion |
DRIFTSSELSKABET DEB A/S (CVR 13879877) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1990 | 03.09.1996 | direktion |
FREUD ApS (CVR 19557170) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.07.1989 | 16.05.1994 | direktion |
ADR NR. 1319 ApS (CVR 12943687) | TVANGSOPLØST | 01.04.1989 | 23.05.1992 | direktion |
MIKKELBORG ApS (CVR 12785003) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.02.1989 | 18.08.2021 | direktør |
GJG A/S (CVR 12003986) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.1987 | 11.02.1991 | direktion |
HVIDØRE ApS (CVR 10609836) | TVANGSOPLØST | 11.12.1986 | 08.12.1992 | direktion |
NT-EJENDOMME A/S (CVR 78566418) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.06.1985 | 18.01.1990 | direktion |
AM DENMARK A/S (CVR 76957118) | NORMAL | 17.01.1985 | 05.02.1993 | direktør |
LA ROCHE A/S (CVR 16371998) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.12.1984 | 28.12.1995 | direktion |
A/S LANGELINIE (CVR 73554128) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.02.1984 | 15.06.1993 | direktion |
DANSKE TRÆHUSE ApS (CVR 70782111) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.12.1982 | 15.01.1998 | direktion |
DANSKE TRÆHUSE ApS (CVR 70782111) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.12.1982 | 26.07.1994 | direktion |
MM 4 HOLDING ApS (CVR 87308715) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.04.1979 | 11.11.2015 | direktion |
NASA ApS (CVR 43477218) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1976 | 13.06.1994 | direktør |
NASA ApS (CVR 43477218) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1976 | 10.06.1988 | direktør |
EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S (CVR 56439412) | NORMAL | 01.09.1976 | 13.10.2011 | direktør |
A. M. HOLDING A/S (CVR 51637410) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.01.1975 | 05.01.1996 | direktion |
HYREHØJ A/S (CVR 14154337) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.10.1974 | 16.01.1997 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Moesgaard | 24,77 % | 32,11 % | 37,61 % | 68,81 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anders Moesgaard (antal: 109) | 15 | 75 | 16 | 3 |
Pct. | 14 % | 69 % | 15 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Moesgaard (antal: 162) | 70 | 82 | 7 | 3 |
Pct. | 43 % | 51 % | 4 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |