Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1991-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HØJE-TAASTRUP. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 tilføjes Legale ejere: Jens Arnth-Jensen, Peder Vilhelm Ottesen, KIRK KAPITAL A/S (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-02-04 fjernes Legale ejere: Jens Arnth-Jensen, Peder Vilhelm Ottesen, KIRK KAPITAL A/S (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-03-05 tilføjes Bestyrelse: Thøge Hellesøe Dall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-05 fjernes Bestyrelse: Willy Overgaard Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-15 tilføjes Vedtægter: 2018-06-15 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2018-02-01 tilføjes Bestyrelse: Bettina Winther Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 fjernes Bestyrelse: Michael Prasanjit Baruah (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balle Vestvej 1, 7182 Bredsten (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Trapholtparken 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Bjarne.Engbjerg-Pedersen@outlook.dk (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-11 tilføjes Bestyrelse: Michael Prasanjit Baruah (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2016-05-11 fjernes Bestyrelse: Søren Vad Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-11 tilføjes Vedtægter: 2016-05-11 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2015-04-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Vad Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-04-20 fjernes Bestyrelse: Bjarne Engbjerg-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-20 tilføjes Direktion: Bjarne Engbjerg-Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-04-20 fjernes Direktion: Willy Overgaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-04-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-12-28 tilføjes Legale ejere: KIRK KAPITAL A/S (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2007-04-24 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Engbjerg-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-24 fjernes Bestyrelse: Bjarne Wiinblad Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-15 tilføjes Legale ejere: Kirsten Uhrenholt, Jette Overgaard Christiansen (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2000-01-10 tilføjes Legale ejere: Peder Vilhelm Ottesen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 1999-02-15 tilføjes Legale ejere: Jens Arnth-Jensen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 1999-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementarselskabet i forhold til K/S Høje-Taastrup. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, der ikke samtidig må være direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-08 tilføjes Vedtægter: 1999-02-08 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 1996-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Arnth-Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-30 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Kjær Hogrebe (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-09-11 tilføjes Legale ejere: Thøge Hellesøe Dall, Peter Bøegh Larsen (offentliggjort 2015-11-16)
Den 1993-02-23 fjernes Direktion: Finn Ebbe Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-21 tilføjes Navne: HØJE-TAASTRUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-20 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1864 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-20 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-20 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 tilføjes Legale ejere: Gunhild Kirk Johansen (offentliggjort 2015-11-16)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trapholtparken 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-23)
Den 1991-09-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Kjær Hogrebe (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1864 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)