Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Engbjerg-Pedersen | 20.04.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Willy Overgaard Christiansen | 01.09.1991 | 20.04.2015 | direktør |
Finn Ebbe Jakobsen | 01.09.1991 | 23.02.1993 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1991 | 20.02.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thøge Hellesøe Dall | 05.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Winther Christensen | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Arnth-Jensen | 30.01.1996 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Prasanjit Baruah | 11.05.2016 | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Vad Sørensen | 20.04.2015 | 11.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Engbjerg-Pedersen | 24.04.2007 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Willy Overgaard Christiansen | 01.09.1991 | 05.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Wiinblad Sørensen | 01.09.1991 | 24.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Kjær Hogrebe | 01.09.1991 | 30.01.1996 | formand |