Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Oliehavnsvej 18, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: Beeco-shipsale@beecoship.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-04 fjernes Navne: BEECO SHIPSALE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Stiftere: Peter Axel Dam, AKTIESELSKABET ÅRHUS AF 27/6 1996, AKTIESELSKABET ÅRHUS AF 21/6 1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Beeco-shipsale@beecoship.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 fjernes Bestyrelse: Niels Birger Terkildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 fjernes Direktion: Niels Birger Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Direktion: Peter Birger Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Direktion: Niels Birger Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-31 fjernes Revisor: TMK EJENDOMSSELSKAB APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Birger Terkildsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 fjernes Bestyrelse: Erik Preben Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Peter Birger Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Direktion: Peter Axel Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, herunder køb og salg af skibstonnage. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Vedtægter: 1996-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: TMK EJENDOMSSELSKAB APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oliehavnsvej 18, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-06 tilføjes Bestyrelse: Erik Preben Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Direktion: Peter Axel Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-06 tilføjes Navne: BEECO SHIPSALE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Stiftere: Peter Axel Dam, AKTIESELSKABET ÅRHUS AF 27/6 1996, AKTIESELSKABET ÅRHUS AF 21/6 1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)