Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Årsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-09-21 tilføjes Bibranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 tilføjes Hovedbranche: Fjerkræavl (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-20 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-21 fjernes Bestyrelse: Tina Rauff Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-13 tilføjes Navne: LE Rauff A/S (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-12 fjernes Navne: LARS RAUFF HANSEN A/S (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Vedtægter: 2022-01-13 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-10 tilføjes Legale ejere: Emil Rauff Holding ApS, Lars Rauff Holding ApS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-10 fjernes Legale ejere: Lars Rauff Hansen, Emil Rauff Hansen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-10 tilføjes Reelle ejere: Emil Rauff Hansen, Lars Rauff Hansen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-09 fjernes Reelle ejere: Lars Rauff Hansen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-04-04 tilføjes Direktion: Emil Rauff Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-04 fjernes Direktion: Lars Rauff Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-04 tilføjes Legale ejere: Emil Rauff Hansen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-22 tilføjes Bestyrelse: Heidi Rauff Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2011-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive handel, produktion og finansiering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af formanden. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2011-02-22 tilføjes Vedtægter: 2011-02-22 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2011-02-22 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-08-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-05 tilføjes Navne: LARS RAUFF HANSEN A/S (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2008-08-04 fjernes Navne: RAUFF HANSEN SVINEPRODUKTION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tastumvej 30, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tastumvej 30, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-16 tilføjes Bestyrelse: Tina Rauff Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2006-03-16 fjernes Bestyrelse: Susanne Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-06 fjernes Bestyrelse: Hans Rauff Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2000-03-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Revisor: H O P NR. 35 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Legale ejere: Lars Rauff Hansen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 1999-09-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Rauff Hansen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 1998-04-23 fjernes Bestyrelse: Niels Rauff Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tastumvej 30, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Rauff Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Lars Rauff Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: RAUFF HANSEN SVINEPRODUKTION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: H O P NR. 35 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: RAUFF GROUP A/S, Lars Rauff Hansen, Hans Rauff Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)