Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Hans Rauff Hansen | 01.09.1991 | |
Lars Rauff Hansen | 01.09.1991 | |
RAUFF GROUP A/S (CVR 13739048) | NORMAL | 01.09.1991 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lars Rauff Holding ApS (CVR 42932159) | NORMAL | 10.01.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Emil Rauff Holding ApS (CVR 42947849) | NORMAL | 10.01.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Emil Rauff Hansen | 04.04.2019 | 10.01.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Lars Rauff Hansen | 01.09.1999 | 10.01.2022 | 90,00-99,99% | 90,00 % |