Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 tilføjes Bestyrelse: Steen Vestergaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Storgaard Vestring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 tilføjes Bestyrelse: Stefan Schjøtt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-03-15 fjernes Bestyrelse: Carsten Hougaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-02-07 tilføjes Direktion: Morten Dalsgaard Lihn (direktør) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Kurt Levinsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 tilføjes Bestyrelse: Morten Dalsgaard Lihn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-08 fjernes Bestyrelse: Torben Ømark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-08 tilføjes Direktion: Kurt Levinsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-02-08 fjernes Direktion: Torben Ømark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Storgaard Vestring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2021-11-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Brendstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: TANGE SØ GOLFKLUB (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-12-22 fjernes Legale ejere: GRUNDFOS A/S (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Bestyrelse: Carsten Hougaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2019-02-06 fjernes Bestyrelse: Kristian Back Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2019-02-05 fjernes Bestyrelse: Kurt Levinsen (formand) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-12-31 fjernes Revisor: Jørgen Hougaard Hvass (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-02-08 tilføjes Bestyrelse: Kurt Levinsen (formand) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-02-08 fjernes Bestyrelse: Anders Degn Scherer Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-07 fjernes Bestyrelse: Kurt Levinsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Mark Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-02-03 fjernes Bestyrelse: Finn Laurits Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-04 fjernes Bestyrelse: Steen Therkildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-07 tilføjes Bestyrelse: Anders Degn Scherer Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-07 fjernes Bestyrelse: Anders Kristian Bech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-22 tilføjes Bestyrelse: Anders Kristian Bech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-22 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-29 tilføjes Bestyrelse: Kristian Back Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2009-01-29 fjernes Bestyrelse: Syed Azhar Ali (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-06 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-06 fjernes Bestyrelse: Susanne Ring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2005-01-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2010-07-14)
Den 2007-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tange Søvej 68, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 tilføjes Bestyrelse: Lars Gramberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-09 fjernes Bestyrelse: Heidi Domino Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-04 tilføjes Bestyrelse: Aksel Foged Hylleberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-04 fjernes Bestyrelse: Arne Krogh Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-05 tilføjes Bestyrelse: Heidi Domino Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-05 fjernes Bestyrelse: Søren Søgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-06 tilføjes Direktion: Torben Ømark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-06 fjernes Direktion: Ellen Loft (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-26 fjernes Bestyrelse: Svend Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-04-26 fjernes Direktion: Per Annart Sønderby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-04 tilføjes Bestyrelse: Ellen Loft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-04 fjernes Bestyrelse: Lynge Bjerregaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-04 tilføjes Direktion: Ellen Loft (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-10 tilføjes Bestyrelse: Lynge Bjerregaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-10 fjernes Bestyrelse: Christian Verner Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere, vedligeholde og udleje golfarealer ved Tange Sø i Bjerringbro Kommune, og i forbindelse hermed stående virksomhed, såsom f.ex. at yde støtte til afholdelse af golfturneringer og fremme golfsportens vilkår iøvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-27 tilføjes Vedtægter: 1995-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Legale ejere: GRUNDFOS A/S, Børge Kuhr (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1995-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-30 fjernes Bestyrelse: Børge Kuhr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-18 tilføjes Bestyrelse: Flemming Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-18 fjernes Bestyrelse: Ove Henning Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-18 tilføjes Direktion: Per Annart Sønderby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-18 fjernes Direktion: Svend Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-16 tilføjes Navne: TANGE SØ GOLF A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-15 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4379 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-15 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tange Søvej 68, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2005-01-13)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4379 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Jørgen Hougaard Hvass (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)