Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Dalsgaard Lihn | 07.02.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Levinsen | 08.02.2022 | 07.02.2023 | direktør |
Torben Ømark | 06.12.2001 | 08.02.2022 | direktør |
Ellen Loft | 04.01.1999 | 06.12.2001 | direktør |
Per Annart Sønderby | 18.03.1993 | 26.04.1999 | direktør |
Svend Poulsen | 01.07.1991 | 18.03.1993 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1991 | 15.11.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Henrik Hvam | 12.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Steen Vestergaard Nielsen | 12.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dalsgaard Lihn | 08.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Bøeg | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Levinsen | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Hougaard Hvass | 06.02.2019 | formand |
Kurt Søndergaard | 08.02.2016 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stefan Schjøtt | 15.03.2023 | 06.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Storgaard Vestring | 30.11.2021 | 06.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hougaard Nielsen | 06.02.2019 | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Brendstrup | 08.02.2016 | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ove Jacobsen | 08.02.2016 | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Levinsen | 08.02.2016 | 05.02.2019 | formand |
Henrik Mark Mogensen | 03.02.2016 | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Degn Scherer Laursen | 07.02.2013 | 08.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kristian Bech | 22.02.2010 | 07.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Back Andersen | 29.01.2009 | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Steen Therkildsen | 06.02.2008 | 04.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Nielsen | 06.02.2008 | 22.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Syed Azhar Ali | 09.12.2004 | 29.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gramberg | 09.12.2004 | 06.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Levinsen | 04.12.2003 | 07.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Foged Hylleberg | 04.12.2003 | 03.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Torben Ømark | 05.12.2002 | 08.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Finn Laurits Pedersen | 05.12.2002 | 03.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Ring | 05.12.2002 | 06.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ivar Ruby Lauritsen | 05.12.2002 | 09.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Domino Andreasen | 05.12.2002 | 09.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Kruse | 04.01.1999 | 04.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Martin German Riemenschneider | 04.01.1999 | 05.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Madsen | 04.01.1999 | 05.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Loft | 04.01.1999 | 05.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lynge Bjerregaard Jensen | 10.12.1997 | 04.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Søndergaard | 18.03.1993 | 30.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Arne Krogh Kristensen | 01.07.1991 | 04.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Eli Dalsgaard | 01.07.1991 | 05.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Søren Søgaard Nielsen | 01.07.1991 | 05.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Birger Marius Jensen Brødløs | 01.07.1991 | 26.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Per Annart Sønderby | 01.07.1991 | 26.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Svend Poulsen | 01.07.1991 | 26.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Christian Verner Jacobsen | 01.07.1991 | 10.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Børge Kuhr | 01.07.1991 | 30.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ove Henning Knudsen | 01.07.1991 | 18.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1991 | 15.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1991 | 15.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1991 | 15.11.1991 | formand |