Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mengvej 60, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Navne: PREBEN STRAARUP ApS (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Stiftere: Preben Straarup, Mette Straarup, Asger Jessen Hansen (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Direktion: Mette Straarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage udlejning af fast ejendom samt investering i værdipapirer, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2012-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2012-11-08 tilføjes Vedtægter: 2012-11-08 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2012-11-08 fjernes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 fjernes Revisor: Revisorerne i Christiansfeld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-11-02 tilføjes Direktion: Mette Straarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Direktion: Preben Straarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Navne: PREBEN STRAARUP ApS (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2011-11-01 fjernes Navne: PREBEN STRAARUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2011-11-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-02 fjernes Bestyrelse: Mette Straarup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mengvej 60, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2008-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vargårdevej 40, 6094 Hejls (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 1999-10-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vargårdevej 40, 6094 Hejls (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vargårdevej 40, 6094 Hejls (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 1999-10-21)
Den 1998-11-29 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 1996-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-27)
Den 1995-11-18 tilføjes Bestyrelse: Rene Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-18 fjernes Bestyrelse: Asger Jessen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vargårdevej 40, 6094 Hejls (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Bestyrelse: Asger Jessen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Direktion: Preben Straarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 1991-06-28 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Navne: PREBEN STRAARUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 1991-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-27)
Den 1991-06-28 tilføjes Revisor: Revisorerne i Christiansfeld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Stiftere: Preben Straarup, Mette Straarup, Asger Jessen Hansen (offentliggjort 2015-08-27)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)