Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Straarup | 02.11.2011 | 21.11.2014 | direktion |
Preben Straarup | 28.06.1991 | 02.11.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Frandsen | 18.11.1995 | 02.11.2011 | bestyrelse |
Preben Straarup | 28.06.1991 | 02.11.2011 | bestyrelse |
Mette Straarup | 28.06.1991 | 02.11.2011 | formand |
Asger Jessen Hansen | 28.06.1991 | 18.11.1995 | bestyrelse |