Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Hynkemejer Knudsen | 17.02.2006 | 07.10.2013 | direktion |
Hans Knag Tjørnelund | 01.07.1991 | 17.02.2006 | direktion |
Zoltan Bogar | 01.07.1991 | 20.01.1994 | direktion |
Erik Berg | 01.07.1991 | 27.11.1991 | direktion |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 01.07.1991 | 27.11.1991 | direktion |