Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Direktion | xbrl | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Revisor | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 tilføjes Legale ejere: Boet efter Helle Vibeke Rasmussen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-17 fjernes Legale ejere: Helle Vibeke Rasmussen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-08 tilføjes Direktion: Pierre Juel (direktør) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-08 fjernes Direktion: Helle Vibeke Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-28 tilføjes Direktion: Helle Vibeke Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2021-01-28 fjernes Direktion: Walther Alf Juel Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-28 tilføjes Legale ejere: Helle Vibeke Rasmussen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-01-28 fjernes Legale ejere: Walther Alf Juel Rasmussen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-28 tilføjes Reelle ejere: Helle Vibeke Rasmussen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-28 fjernes Reelle ejere: Walther Alf Juel Rasmussen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueforvaltning af egne midler, herunder udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 tilføjes Vedtægter: 2012-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 570.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Navne: WALTHER JUEL HOLDING ApS (offentliggjort 2012-09-10)
Den 2012-07-10 fjernes Navne: WALTHER JUEL HOLDING A/S (offentliggjort 2005-03-08)
Den 2012-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-10)
Den 2012-07-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-11 fjernes Bestyrelse: Pilita Heidi Juel Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-08 fjernes Revisor: Klinteby Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-09-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrupgårdvænget 73, 5250 Odense SV (offentliggjort 2005-03-08)
Den 2005-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedergade 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-07 tilføjes Navne: WALTHER JUEL HOLDING A/S (offentliggjort 2005-03-08)
Den 2005-03-06 fjernes Navne: ARMY JEANSLAGER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-09-12)
Den 2005-02-28 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-09 tilføjes Revisor: Klinteby Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-09 fjernes Revisor: REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-07 fjernes Bestyrelse: Lars Pilgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.610.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedergade 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Pilgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-28 tilføjes Direktion: Walther Alf Juel Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Legale ejere: Walther Alf Juel Rasmussen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 1991-06-28 tilføjes Navne: ARMY JEANSLAGER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Reelle ejere: Walther Alf Juel Rasmussen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Revisor: REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Stiftere: Walther Alf Juel Rasmussen, Lars Pilgaard, Helle Vibeke Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)