Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pierre Juel | 08.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Vibeke Rasmussen | 28.01.2021 | 08.04.2024 | direktør |
Walther Alf Juel Rasmussen | 28.06.1991 | 28.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Walther Alf Juel Rasmussen | 28.06.1991 | 11.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Pierre Juel | 28.06.1991 | 11.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Helle Vibeke Rasmussen | 28.06.1991 | 11.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Pilita Heidi Juel Rasmussen | 28.06.1991 | 11.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Pilgaard | 28.06.1991 | 07.10.1991 | bestyrelsesmedlem |