Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Pind Mikkelsen | 01.08.2004 | 31.03.2008 | direktion |
Johan Winther Rasmussen | 26.06.1991 | 01.08.2004 | direktion |
Erland Jensen | 26.06.1991 | 21.12.1994 | direktion |
Søren Larsen Pedersen | 26.06.1991 | 06.11.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bjerregaard Jepsen | 01.09.2007 | 31.03.2008 | bestyrelse |
Jørn Skov | 01.09.2007 | 31.03.2008 | bestyrelse |
Carsten Djurhuus Appelt | 01.09.2007 | 31.03.2008 | bestyrelse |
Kjeld Ahrenkiel Frederiksen | 01.09.2007 | 31.03.2008 | formand |
Søren Larsen Pedersen | 25.10.2006 | 01.09.2007 | bestyrelse |
Erik Jensen | 01.01.2005 | 01.09.2007 | bestyrelse |
Bent Henning | 18.03.2004 | 15.09.2006 | bestyrelse |
Preben Harkjær | 16.09.2000 | 01.09.2007 | formand |
Jørgen Hove Steffensen | 16.09.2000 | 15.09.2006 | bestyrelse |
Henning Jørgensen | 16.09.2000 | 01.01.2005 | næstformand |
Lone Holmgaard Stengaard | 11.09.1999 | 25.10.2006 | bestyrelse |
Søren Larsen Pedersen | 20.09.1997 | 16.09.2000 | formand |
Jørgen Hove Steffensen | 20.09.1997 | 11.09.1999 | bestyrelse |
Tage Elvton Gregersen | 12.05.1997 | 16.09.2000 | næstformand |
Niels Ebbe Gade | 05.03.1997 | 18.03.2004 | bestyrelse |
Bent Henning | 26.06.1991 | 16.09.2000 | bestyrelse |
Henning Jørgensen | 26.06.1991 | 20.09.1997 | bestyrelse |
Lone Holmgaard Stengaard | 26.06.1991 | 20.09.1997 | næstformand |
Preben Harkjær | 26.06.1991 | 12.05.1997 | formand |
Søren Larsen Pedersen | 26.06.1991 | 05.03.1997 | bestyrelse |
Tage Elvton Gregersen | 26.06.1991 | 21.12.1994 | bestyrelse |
Niels Ebbe Gade | 26.06.1991 | 21.12.1994 | bestyrelse |
Søren Larsen Pedersen | 26.06.1991 | 22.04.1994 | bestyrelse |
Svend Erik Dige | 26.06.1991 | 22.04.1994 | bestyrelse |
Preben Harkjær | 26.06.1991 | 22.04.1994 | formand |