Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
SJ FRAGT A/S (CVR 28516355) | NORMAL | 29.03.2005 |
SJ FRAGT HOLDING ApS (CVR 28969066) | NORMAL | 11.08.2005 |
SJ Fragt Holding 2 ApS (CVR 40784586) | NORMAL | 11.09.2019 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Vestergaard (CVR 25973348) | 02.01.2001 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FRAGTMÆND HOLDING A/S (CVR 30611519) | NORMAL | 23.04.2022 | næstformand |
DANSKE FRAGTMÆND A/S (CVR 30611756) | NORMAL | 23.04.2022 | næstformand |
SJ FRAGT A/S (CVR 28516355) | NORMAL | 29.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Larsen Entreprenørforretning 2023 A/S (CVR 40112308) | UNDER KONKURS | 21.01.2021 | 20.07.2021 | formand |
DANSKE FRAGTMÆND A/S (CVR 30611756) | NORMAL | 25.11.2017 | 22.04.2022 | formand |
FRAGTMÆND HOLDING A/S (CVR 30611519) | NORMAL | 22.04.2017 | 22.04.2022 | formand |
DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990 (CVR 16103934) | NORMAL | 22.04.2017 | 01.07.2019 | formand |
DANSKE FRAGTMÆND A/S (CVR 30611756) | NORMAL | 04.07.2013 | 24.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
FRAGTMÆND HOLDING A/S (CVR 30611519) | NORMAL | 13.06.2007 | 21.04.2017 | næstformand |
DANSKE FRAGTMÆND FYN A/S (CVR 38117718) | OPLØST EFTER FUSION | 17.03.2007 | 01.09.2007 | suppleant |
DANSKE FRAGTMÆND. THISTED- NYKØBING M. ApS (CVR 15234598) | OPLØST EFTER FUSION | 25.10.2006 | 01.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
A/S VIBORG FRAGTCENTRAL (CVR 45670910) | OPLØST EFTER FUSION | 11.05.2004 | 01.09.2007 | bestyrelse |
DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990 (CVR 16103934) | NORMAL | 20.03.2004 | 21.04.2017 | næstformand |
CITYDISTRIBUTION A/S (CVR 13908141) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.03.2004 | 02.03.2010 | næstformand |
DANSKE FRAGTMÆND INFORMATIK A/S (CVR 25290356) | OPLØST EFTER FUSION | 20.03.2004 | 01.11.2009 | næstformand |
WPC DF Denmark ApS (CVR 25622014) | NORMAL | 20.03.2004 | 01.09.2007 | næstformand |
A/S SKIVE LASTBILCENTRAL (CVR 39019116) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2003 | 01.09.2007 | formand |
DANSKE FRAGTMÆND SKIVE/VIBORG A/S (CVR 14247270) | OPLØST EFTER FUSION | 23.03.2001 | 01.09.2007 | formand |
DANSKE FRAGTMÆND. THISTED- NYKØBING M. ApS (CVR 15234598) | OPLØST EFTER FUSION | 20.09.1997 | 16.09.2000 | formand |
CITYDISTRIBUTION A/S (CVR 13908141) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.03.1996 | 09.09.1996 | bestyrelse |
DANSKE FRAGTMÆND. THISTED- NYKØBING M. ApS (CVR 15234598) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.1991 | 05.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
DANSKE FRAGTMÆND. THISTED- NYKØBING M. ApS (CVR 15234598) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.1991 | 22.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990 (CVR 16103934) | NORMAL | 15.12.1990 | 09.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
ANPARTSSELSKABET IKAST FRAGTCENTRAL (CVR 36772417) | OPLØST EFTER FUSION | 12.11.1970 | 04.05.2001 | bestyrelse |
ANPARTSSELSKABET IKAST FRAGTCENTRAL (CVR 36772417) | OPLØST EFTER FUSION | 12.11.1970 | 21.01.1992 | suppleant |
A/S VIBORG FRAGTCENTRAL (CVR 45670910) | OPLØST EFTER FUSION | 10.06.1964 | 13.05.1992 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET HERNING IKAST FRAGTCENTRAL. (CVR 38565311) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.1962 | 01.09.2007 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET HERNING IKAST FRAGTCENTRAL. (CVR 38565311) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.1962 | 21.01.1992 | suppleant |
VENDSYSSEL FRAGTCENTRALER A/S (CVR 13104808) | OPLØST EFTER FUSION | 08.04.1957 | 05.04.1997 | suppleant |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SJ Fragt Holding 2 ApS (CVR 40784586) | NORMAL | 11.09.2019 | direktør |
SJ FRAGT HOLDING ApS (CVR 28969066) | NORMAL | 11.08.2005 | direktør |
SJ FRAGT A/S (CVR 28516355) | NORMAL | 29.03.2005 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANSKE FRAGTMÆND. THISTED- NYKØBING M. ApS (CVR 15234598) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.1991 | 06.11.1992 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Larsen Pedersen | 0 % | 0 % | 5,00 % | 5,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Larsen Pedersen (antal: 20) | 7 | 1 | 10 | 2 |
Pct. | 35 % | 5 % | 50 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Larsen Pedersen (antal: 41) | 29 | 4 | 5 | 3 |
Pct. | 71 % | 10 % | 12 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |