Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Bestyrelse |
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 54, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 fjernes Direktion: Anna Grethe Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 fjernes Navne: BOLIGBUTIKKEN HIMMERLAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-31 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Stiftere: I/S Advokaterne Gorm Pedersen, Bodil Pedersen, Arne Bindslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: post@hjoerring.brseidelinsgade.nybolig.dk (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: post@hjoerring.brseidelinsgade.nybolig.dk (offentliggjort 2002-01-25)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-11 fjernes Direktion: Kristian Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsformidlingsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-09 tilføjes Navne: BOLIGBUTIKKEN HIMMERLAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-08 fjernes Navne: BFO INDUSTRI & HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-08 fjernes Binavne: INT. HOLDING COMP. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Direktion: Kristian Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 fjernes Direktion: Birger Grøn Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 fjernes Bestyrelse: Frede Hedeby Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-26 tilføjes Navne: BFO INDUSTRI & HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-25 fjernes Navne: PPB 44 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-25 fjernes Direktion: Gorm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 54, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-27 tilføjes Bestyrelse: Frede Hedeby Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Binavne: INT. HOLDING COMP. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Direktion: Gorm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-27 tilføjes Navne: PPB 44 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Stiftere: I/S Advokaterne Gorm Pedersen, Bodil Pedersen, Arne Bindslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)