Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anna Grethe Jørgensen | 01.10.1995 | 31.12.2003 | direktion |
Kristian Thomsen | 01.10.1995 | 11.02.1998 | direktion |
Ove Jørgensen | 27.05.1991 | 01.10.1995 | direktion |
Birger Grøn Nielsen | 27.05.1991 | 01.10.1995 | direktion |
Gorm Pedersen | 27.05.1991 | 25.10.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Jørgensen | 27.05.1991 | 01.10.1995 | bestyrelse |
Birger Grøn Nielsen | 27.05.1991 | 01.10.1995 | bestyrelse |
Frede Hedeby Sørensen | 27.05.1991 | 01.10.1995 | formand |