Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvejen 21, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-23 fjernes Navne: ROLLING DONUTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-03 fjernes Direktion: Else Torbjørg Kappel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Revisor: Ingrid Marie Kusk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Revisor: Ingrid Marie Kusk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-24 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-12 fjernes Direktion: Hans Peter Korsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Navne: ROLLING DONUTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-03 fjernes Navne: ROLLING DONUT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-11 tilføjes Navne: ROLLING DONUT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-10 fjernes Navne: DANDOG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-10 fjernes Direktion: Niels Just Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-19 tilføjes Navne: DANDOG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-18 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1715 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-18 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvejen 21, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1715 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)