Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Årsbeskæftigelse |
Den 2011-05-25 fjernes Binavne: INTER SUPPORT A/S, INTER LEASING A/S, INTER GRUPPEN A/S, INTER EDB SYSTEMER A/S, INTER BOLIG A/S, INTER ASSURANCE AGENCIES A/S, I.A.I.F. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl.Bogensevej 15, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-24 fjernes Navne: INTER GROUP OF SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-05-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Stiftere: Suzanne Catherine Ryborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 fjernes Bestyrelse: Steffen Ryborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 fjernes Direktion: Steffen Ryborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i datterselskaber samt salg af serviceydelser, herunder at drive virksomhed som forsikringsagent. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Vedtægter: 2010-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ryborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Bestyrelse: Charlotte Ryborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl.Bogensevej 15, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Krebsen 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-09 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Ryborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Bestyrelse: Jannie Merete Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krebsen 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergvangen 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2002-05-13)
Den 2002-06-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Evald Handberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 560.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergvangen 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2002-05-13)
Den 2002-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergvangen 54 (offentliggjort 2002-04-18)
Den 2002-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergvangen 54 (offentliggjort 2002-04-18)
Den 2002-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 43, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 560.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 680.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-02-22 tilføjes Bestyrelse: Jannie Merete Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-22 fjernes Bestyrelse: Jørn Løjstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-07 fjernes Bestyrelse: Flemming Andreas Batting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Evald Handberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 fjernes Bestyrelse: Kent Lykke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 tilføjes Binavne: INTER SUPPORT A/S, INTER LEASING A/S, INTER GRUPPEN A/S, INTER EDB SYSTEMER A/S, INTER BOLIG A/S, INTER ASSURANCE AGENCIES A/S, I.A.I.F. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-26 tilføjes Navne: INTER GROUP OF SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-25 fjernes Navne: I.A.I.F. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Binavne: INTER SUPPORT ApS, INTER LEASING ApS, INTER GRUPPEN ApS, INTER GROUP OF SCANDINAVIA ApS, INTER EDB SYSTEMER ApS, INTER BOLIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Binavne: INTER FORSIKRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Direktion: Suzanne Catherine Ryborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 fjernes Revisor: Hans Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Direktion: Flemming Ryborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-10 tilføjes Navne: I.A.I.F. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-09 fjernes Navne: INTER ASSURANCE INTERNATIONAL FORSIKRINGSMÆGLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-28 fjernes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 43, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Bestyrelse: Kent Lykke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Binavne: INTER FORSIKRING ApS, INTER SUPPORT ApS, INTER LEASING ApS, INTER GRUPPEN ApS, INTER GROUP OF SCANDINAVIA ApS, INTER EDB SYSTEMER ApS, INTER BOLIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Flemming Ryborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: INTER ASSURANCE INTERNATIONAL FORSIKRINGSMÆGLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S, Hans Jørgen Rasmussen, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: Suzanne Catherine Ryborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)