Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Ryborg | 01.05.1991 | 17.11.2010 | direktion |
Suzanne Catherine Ryborg | 01.05.1991 | 25.02.1994 | direktion |
Flemming Ryborg | 01.05.1991 | 27.01.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Ryborg | 01.04.2009 | 17.11.2010 | bestyrelse |
Charlotte Ryborg | 09.08.2006 | 01.04.2009 | bestyrelse |
Jesper Ole Lundgren | 22.02.1999 | 17.11.2010 | bestyrelse |
Jannie Merete Andersen | 22.02.1999 | 09.08.2006 | bestyrelse |
Jørgen Evald Handberg | 19.11.1996 | 19.06.2002 | bestyrelse |
Steffen Ryborg | 01.05.1991 | 17.11.2010 | bestyrelse |
Jørn Løjstrup | 01.05.1991 | 22.02.1999 | bestyrelse |
Flemming Andreas Batting | 01.05.1991 | 07.05.1997 | bestyrelse |
Kent Lykke | 01.05.1991 | 24.10.1996 | bestyrelse |