Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-06-19 fjernes Navne: D. S. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervænget 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 fjernes Direktion: Vagn Aage Rask (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 fjernes Revisor: Flemming Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og belåne tilgodehavender hidrørende fra sædvanlig virksomhed i DANSK STØBEASFALT A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Vedtægter: 1997-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 fjernes Bestyrelse: Rita Birgit Rask (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 tilføjes Revisor: Flemming Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Navne: D. S. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Navne: SCSK 1605 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervænget 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Bestyrelse: Rita Birgit Rask (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: SCSK 1605 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)