Formål |
---|
Selskabets formål er at udvikle, producere og markedsføre produkter og serviceydelser til bevægelseshæmmede, samt at drive handel og anden erhvervsvirksomhed. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 23.06.2011 (4836 dage). |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 01.04.1991 (12224 dage). |
Branche |
---|
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (325000). |
Sidst opdateret den 25.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6105 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (325000) | 01.01.2008 | |
Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (331090) | 01.04.1991 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 01.04.1991 (12224 dage). |
Revisor |
---|
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 13.10.2011 (4724 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 13.10.2011 | |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 19.05.2009 | 13.10.2011 |
EY Godkendt Revisionspartnerselskab | 10.04.2008 | 19.05.2009 |
CJ Partnership I/S | 01.04.1991 | 10.04.2008 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 01.04.1991 | 22.11.1994 |
Erik Tronborg Andersen. | 01.04.1991 | 26.07.1991 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.04.1991 (12224 dage). |
Kontaktoplysninger |
---|
info@sahva.dk. |
Sidst opdateret den 29.03.2005 og angivet som gældende fra 29.03.2005 (7113 dage). |
Telefonnummer |
---|
70110711. |
Sidst opdateret den 25.01.2016 og angivet som gældende fra 25.01.2016 (3159 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
70110711 | 25.01.2016 | |
39250100 | 15.02.2004 | 24.01.2016 |
Navne |
---|
SAHVA A/S. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 16.02.1994 (11172 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
SAHVA A/S | 16.02.1994 | |
SKALA A/S | 27.07.1991 | 15.02.1994 |
A/S PSE NR. 4158 | 01.04.1991 | 26.07.1991 |
Binavne |
---|
Midtvest Ortopædi A/S. |
Sidst opdateret den 04.05.2018 og angivet som gældende fra 04.04.2018 (2359 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Midtvest Ortopædi A/S | 04.04.2018 | |
BANDAGERIET A/S | 01.04.1991 | |
BANDAGERIET I FREDERIKSBORG AMT A/S | 01.04.1991 | |
NYROP & MAAG A/S | 01.04.1991 | |
ORTOPÆDITEKNIK A/S | 01.04.1991 | |
RESTORE A/S | 01.04.1991 | |
SAHVA AUTO A/S | 01.04.1991 | |
SAHVA BANDAGISTEN A/S | 01.04.1991 | |
SAHVA CARE A/S | 01.04.1991 | |
SAHVA DIABETIC A/S | 01.04.1991 | |
SAHVA HÅNDSKOMAGEREN A/S | 01.04.1991 | |
SAHVA ORTODESIGN A/S | 01.04.1991 | |
SAHVA RYGCENTER A/S | 01.04.1991 | |
SAHVA SKO A/S | 01.04.1991 | |
SAHVE DETAIL A/S | 01.04.1991 | |
SUND SKO A/S | 01.04.1991 | |
SKALA SKO A/S | 01.04.1991 | 15.02.1994 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af formanden i forening med den adm. direktør eller næstformanden i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 23.06.2011 (4836 dage). |
Fortolkning (2 tegningsmuligheder) |
---|
formanden + direktøren eller næstformanden + direktøren |
bestyrelsen |
Bibranche |
---|
Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler. |
Sidst opdateret den 13.06.2012 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6105 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler | 01.01.2008 | |
Skotøjsfabrikker | 01.04.1991 | 31.12.2007 |
Hjemmeside |
---|
www.sahva.dk. |
Sidst opdateret den 25.01.2016 og angivet som gældende fra 25.01.2016 (3159 dage). |