Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Engskov | 05.01.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Svanberg | 09.06.1998 | 05.01.2009 | adm. dir |
Ivan Sørensen | 01.04.1991 | 08.07.1998 | adm. dir |
Olav Gaarn | 01.04.1991 | 28.04.1993 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1991 | 26.07.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Oliver Jakobi | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Sebastian Bråkenhielm | 10.07.2024 | formand |
Nikolas Patrick Weiß | 10.07.2024 | næstformand |
Kirsten Dyrvig Jensen | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Crone Petersen | 27.06.2018 | suppleant |
Lene Berg Petersen | 06.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Guldberg Kock | 27.06.2018 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Crone Petersen | 04.04.2016 | 26.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Crone Petersen | 06.05.2014 | 03.04.2016 | suppleant |
Jane Merete Kusk Mathiesen | 06.05.2014 | 30.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Møller | 06.05.2014 | 30.04.2015 | suppleant |
Allan Carsten Bülow | 15.05.2013 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Hjortshøj | 15.05.2013 | 10.07.2024 | formand |
Søren René Kristiansen | 25.01.2013 | 15.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Wendel Andersen | 25.06.2012 | 15.05.2013 | formand |
Helle Nor Olsen | 25.06.2012 | 25.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Fabricius | 19.04.2012 | 25.06.2012 | formand |
Jørn Wendel Andersen | 23.11.2011 | 19.04.2012 | formand |
Annemette Arndal-Lauritzen | 15.09.2010 | 25.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lennart Flemming Meineche | 15.09.2010 | 23.11.2011 | formand |
Morten Brøgger Kristensen | 25.03.2010 | 06.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ove Overgaard Jensen | 25.03.2010 | 06.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bendt Kirk | 25.03.2010 | 06.05.2014 | suppleant |
Henrik Theilbjørn | 06.12.2009 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Gaba | 01.12.2008 | 23.11.2011 | næstformand |
Louise Gade | 01.12.2008 | 19.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Anders Soderberg | 01.12.2008 | 14.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Allan Gjedde Hvingel | 01.12.2008 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Allan Gjedde Hvingel | 01.06.2007 | 01.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Susan Reinholdt | 01.04.2006 | 25.03.2010 | suppleant |
Mads Harbo | 01.04.2006 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Allan Gjedde Hvingel | 01.04.2006 | 30.05.2007 | suppleant |
Henrik Palm Nielsen | 12.01.2005 | 01.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Leif Thomsen | 01.04.2002 | 01.04.2006 | suppleant |
Henrik Palm Nielsen | 01.04.2002 | 12.01.2005 | suppleant |
Børge Munk Ebbesen | 25.03.1999 | 01.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Helle Thomas | 09.06.1998 | 12.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Finn Stengaard | 09.06.1998 | 31.03.2002 | suppleant |
Marianne Immersen Christensen | 09.06.1998 | 31.03.2002 | suppleant |
Dion Svenning Jensen | 01.04.1991 | 25.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Thyregod-Nielsen | 01.04.1991 | 01.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Leschly | 01.04.1991 | 01.12.2008 | formand |
Flemming Rohde | 01.04.1991 | 01.12.2008 | næstformand |
Helle Hansen | 01.04.1991 | 08.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Jespersgaard | 01.04.1991 | 08.07.1998 | suppleant |
Tom Søren Hansen | 01.04.1991 | 08.07.1998 | suppleant |
Ivan Sørensen | 01.04.1991 | 09.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Schiøler | 01.04.1991 | 09.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Karen Madsen | 01.04.1991 | 09.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jens Knudsen Kokborg | 01.04.1991 | 09.05.1994 | formand |
Steen Andersen | 01.04.1991 | 06.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Palle Armstrong | 01.04.1991 | 06.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1991 | 26.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1991 | 26.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.04.1991 | 26.07.1991 | formand |