Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Toft Olesen | 25.05.2016 | 03.11.2017 | direktør |
Jens Christian Lauridsen | 31.05.1943 | 25.05.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christian Lauridsen | 25.05.2016 | 03.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Nils Simon Bøgedahl Christoffersen | 16.04.2013 | 03.11.2017 | bestyrelse |
Niels Kamp Thulstrup | 18.05.2010 | 03.11.2017 | formand |
Susanne Larsen | 11.05.2009 | 03.11.2017 | bestyrelse |
Jens Christian Lauridsen | 31.05.1943 | 16.04.2013 | bestyrelse |
Poul Harry Madsen | 31.05.1943 | 18.05.2010 | bestyrelse |
Ernst Christiansen Flensborg Rasmussen | 31.05.1943 | 11.05.2009 | bestyrelse |
Erik Lauge Johannesen | 31.05.1943 | 24.05.1995 | bestyrelse |