Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Hotel Randers Holding A/S (CVR 39441012) | NORMAL | 26.03.2018 | 15.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
RANDERS FC A/S (CVR 83940816) | NORMAL | 13.10.2016 | 25.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
CHR. RASMUSSENS ETABLISSEMENT A/S (CVR 15046511) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.05.2016 | 03.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
HF Christiansen Holding A/S (CVR 41002115) | NORMAL | 18.05.2016 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
HF Christiansen A/S (CVR 13394741) | NORMAL | 18.05.2016 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
ERIKSEN RANDERS A/S (CVR 77858814) | NORMAL | 19.01.2011 | 19.11.2014 | formand |
ERHVERVSPARKEN DANIA A/S (CVR 25441966) | NORMAL | 19.01.2011 | 19.11.2014 | formand |
EJENDOMSSELSKABET B.U.H.L., ApS (CVR 31599423) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.07.2008 | 20.11.2012 | formand |
PRINCIPIA A/S (CVR 31486165) | OPLØST EFTER FUSION | 04.06.2008 | 06.07.2015 | formand |
HOT 056334 A/S (CVR 27511945) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.05.2008 | 31.08.2009 | formand |
B.U.H.L., RANDERS HOLDING A/S (CVR 31285852) | OPLØST EFTER SPALTNING | 25.02.2008 | 07.05.2008 | formand |
HASLE UNGBO AF 31. DECEMBER 2007 ApS (CVR 31252121) | NORMAL | 31.01.2008 | 20.11.2012 | formand |
H.F. CHRISTIANSEN HOLDING A/S (CVR 31074533) | OPLØST EFTER SPALTNING | 22.11.2007 | 01.09.2009 | formand |
CYCLEVISION, RANDERS A/S (CVR 27524850) | OPLØST EFTER FUSION | 23.06.2006 | 06.07.2015 | formand |
B.U.H.L.. RANDERS A/S (CVR 14925112) | NORMAL | 19.09.2005 | 20.11.2012 | formand |
RANDERS PARKERING & SERVICE A/S (CVR 27219330) | NORMAL | 10.08.2005 | 24.03.2022 | formand |
HOT 056334 A/S (CVR 27511945) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2004 | 24.06.2005 | bestyrelse |
RANDERS REB A/S (CVR 14926216) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.04.2004 | 29.08.2006 | bestyrelse |
CMA HOLDING RANDERS ApS (CVR 26300908) | NORMAL | 14.08.2002 | 06.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
WEBMORE UNIFORMER A/S (CVR 18479494) | NORMAL | 31.05.2002 | 21.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
WEBMORE UNIFORMER A/S (CVR 18479494) | NORMAL | 22.06.2001 | 16.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
KINNARPS CENTER AALBORG ApS (CVR 25273907) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.03.2000 | 08.04.2003 | bestyrelse |
OTG-CANI DENMARK A/S (CVR 16703079) | NORMAL | 09.06.1999 | 28.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
VN CYKLER A/S (CVR 17145673) | OPLØST EFTER FUSION | 30.03.1999 | 06.07.2015 | formand |
ELRO ENERGI A/S (CVR 21628409) | OPLØST EFTER FUSION | 04.03.1999 | 25.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
DANSHIRT A/S (CVR 46341716) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.1999 | 15.06.2004 | bestyrelse |
DC COATING A/S (CVR 21439908) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.01.1999 | 27.05.2002 | bestyrelse |
J.H. EJENDOMME A/S (CVR 21259535) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.10.1998 | 11.06.2007 | bestyrelse |
TRANSCO HOLDING A/S (CVR 21277835) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.09.1998 | 25.08.2014 | formand |
LORENTZEN & NIELSEN ApS (CVR 18633396) | NORMAL | 20.05.1998 | 06.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
SONJA OG WILHELM MATHISEN'S FOND (CVR 20935006) | NORMAL | 11.02.1998 | 03.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S (CVR 15015918) | NORMAL | 07.05.1997 | 23.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
HOTEL RANDERS A/S (CVR 24109828) | NORMAL | 07.05.1997 | 23.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
FLEX TRADING. RANDERS A/S (CVR 12516770) | NORMAL | 19.12.1996 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
FLEX AGRO A/S (CVR 11883206) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.1996 | 16.05.2002 | bestyrelse |
J.H. STÅLINDUSTRI A/S (CVR 19370437) | NORMAL | 28.06.1996 | 03.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
FLANNIGAN'S A/S (CVR 18459302) | OPLØST EFTER FUSION | 10.04.1995 | 03.02.1998 | bestyrelse |
K.B. ERHVERV A/S (CVR 17981307) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.08.1994 | 14.12.2004 | bestyrelse |
HF Christiansen A/S (CVR 13394741) | NORMAL | 01.08.1989 | 17.05.2016 | formand |
H.F. AGRO A/S (CVR 13394709) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.1989 | 28.10.1998 | formand |
FREMTIDEN STALDINVENTAR A/S (CVR 13118590) | NORMAL | 01.05.1989 | 22.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
TOFTAGER FUTURA A/S (CVR 12620608) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1988 | 08.10.1990 | formand |
GODSEJER LILLY FRIIS OG GODSEJER. DYRLÆGE. DR.MED.VET. CARL W. FRIIS' FOND (CVR 12790570) | NORMAL | 13.09.1988 | 09.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
KORNPRODUCENTERNES KVALITETS- KORNFORMIDLING A/S (CVR 12517599) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.1988 | 18.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
FELD & JACOBSEN A/S (CVR 12198094) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.06.1988 | 13.02.2006 | bestyrelse |
DAN-BIKE A/S (CVR 12069693) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1988 | 06.07.2015 | formand |
DIREKTØR JUST FALBE-HANSEN OG FRU CATHRINE FALBE-HANSENS FOND (CVR 19947211) | SLETTET | 02.12.1986 | 31.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
PEJØ A/S (CVR 10504872) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.11.1986 | 03.07.1995 | bestyrelse |
K.B. EJENDOMME OG FINANSIERING A/S (CVR 10386683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.09.1986 | 14.12.2004 | bestyrelse |
SNEDKERMESTER CHR. RASMUSSENS LEGAT (CVR 19947114) | NORMAL | 20.06.1986 | 18.05.2010 | suppleant |
LARUS INVEST A/S (CVR 10094585) | NORMAL | 28.12.1985 | 22.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
LACTALIS DANMARK A/S (CVR 10106982) | NORMAL | 19.12.1985 | 25.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
ENTREL A/S (CVR 14566899) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.11.1984 | 07.02.1989 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET KERTEMINDEVEJ 15 A/S (CVR 61017712) | NORMAL | 23.06.1983 | 24.01.1991 | bestyrelsesmedlem |
A/S STYKGODSTRANSPORTEN (CVR 81572917) | OPLØST EFTER FUSION | 03.12.1982 | 30.10.2005 | bestyrelse |
Pring Holding ApS (CVR 71294617) | NORMAL | 11.10.1982 | 01.02.1990 | bestyrelsesmedlem |
TRANSCO ApS (CVR 60003114) | NORMAL | 25.08.1981 | 15.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
VILLEMOES HOLDING ApS (CVR 15017317) | NORMAL | 30.06.1981 | 10.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
B.S. SPECIALSLANGER A/S (CVR 65822512) | NORMAL | 23.06.1981 | 01.02.1990 | bestyrelsesmedlem |
SCANFLAVOUR A/S (CVR 65404613) | NORMAL | 05.05.1981 | 01.02.1990 | bestyrelsesmedlem |
VILLEMOES FINANS ApS (CVR 83149213) | NORMAL | 01.02.1978 | 10.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
RANDERS DATA-CENTRAL ApS (CVR 24114716) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.02.1975 | 09.03.1994 | bestyrelse |
ULSTRUP HOVEDGÅRD, LAND-OG SKOVBRUG A/S (CVR 37256811) | OPLØST EFTER FUSION | 21.09.1971 | 21.02.1994 | bestyrelse |
RANDERSBØREN A/S (CVR 30469828) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.1970 | 23.04.1992 | bestyrelse |
C. MÆRSK-ANDERSEN'S EFTF.. KIRURGISKE INSTRUMENTER. HOSPITALSARTIKLER OG BANDAGER A/S (CVR 15042613) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.06.1966 | 06.07.2011 | bestyrelse |
VMN AF 1/12-1990 A/S (CVR 15017112) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.06.1966 | 02.06.1995 | bestyrelse |
JENS WELLØV OG OTTESEN A/S (CVR 15022019) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.10.1963 | 27.09.2006 | formand |
J.A. HANSEN. RANDERS A/S (CVR 15038616) | OPLØST EFTER SPALTNING | 12.01.1961 | 21.10.1996 | bestyrelse |
HF Christiansen Holding A/S (CVR 41002115) | NORMAL | 15.03.1948 | 17.05.2016 | formand |
AKTIESELSKABET FALBE-HANSEN KONFEKTION (CVR 24110214) | OPLØST EFTER FUSION | 09.11.1944 | 06.07.1995 | bestyrelse |
CHR. RASMUSSENS ETABLISSEMENT A/S (CVR 15046511) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.05.1943 | 16.04.2013 | bestyrelse |
C.I.S. KNUDSEN A/S (CVR 24526828) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.05.1927 | 09.03.1994 | bestyrelse |
G. FALBE-HANSEN. A/S (CVR 15045310) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.08.1919 | 14.12.2004 | bestyrelse |
VILLEMOES TEGLVÆRK A/S (CVR 45231216) | NORMAL | 14.03.1909 | 10.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GODSEJER LILLY FRIIS OG GODSEJER. DYRLÆGE. DR.MED.VET. CARL W. FRIIS' FOND (CVR 12790570) | NORMAL | 09.10.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Hotel Randers Development ApS (CVR 39481383) | NORMAL | 03.04.2023 | 15.04.2024 | direktør |
Hotel Randers Holding A/S (CVR 39441012) | NORMAL | 26.03.2018 | 15.03.2024 | direktør |
SONJA OG WILHELM MATHISEN'S FOND (CVR 20935006) | NORMAL | 03.03.2015 | 15.04.2024 | direktør |
GODSEJER LILLY FRIIS OG GODSEJER. DYRLÆGE. DR.MED.VET. CARL W. FRIIS' FOND (CVR 12790570) | NORMAL | 18.06.2014 | 08.10.2017 | direktør |
SONJA OG WILHELM MATHISEN'S FOND (CVR 20935006) | NORMAL | 28.05.2014 | 02.03.2015 | direktør |
DIREKTØR JUST FALBE-HANSEN OG FRU CATHRINE FALBE-HANSENS FOND (CVR 19947211) | SLETTET | 02.12.1986 | 31.12.2005 | direktør |
HVEDEVEJ 5, RANDERS ApS (CVR 24909417) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.02.1976 | 20.12.1993 | direktion |
CHR. RASMUSSENS ETABLISSEMENT A/S (CVR 15046511) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.05.1943 | 25.05.2016 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Christian Lauridsen | 6,45 % | 6,45 % | 7,26 % | 10,48 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Christian Lauridsen (antal: 124) | 32 | 13 | 73 | 6 |
Pct. | 26 % | 10 % | 59 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Christian Lauridsen (antal: 143) | 74 | 9 | 5 | 55 |
Pct. | 52 % | 6 % | 3 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
SØREN LAURSEN HOLDING ApS (CVR 19004848) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-06-04 | 2008-11-21 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET ØSTERBROGADE 2, GRENÅ A/S (CVR 34409013) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1971-10-30 | 1990-02-08 | likvidator |
ANPARTSSELSKABET AF 31/3 1987 RANDERS (CVR 34492417) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-11-28 | 1988-01-20 | likvidator |
FLEX PRINT A/S (CVR 12888600) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-11-19 | 1999-07-16 | likvidator |
HOBRO SÆBEFABRIK A/S (CVR 76380716) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-11-26 | 2003-03-28 | likvidator |
DANSK RØRSVEJS ApS (CVR 70896516) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-11-02 | 1990-08-15 | likvidator |
VMH HOLDING ApS (CVR 29187150) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-08-30 | 2012-12-14 | likvidator |
M-HOLDING RANDERS ApS (CVR 30592832) | OPLØST EFTER KONKURS | 2010-09-23 | 2012-12-03 | likvidator |
GLARBJERG-HASLE A/S (CVR 28863047) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-04-10 | 2008-12-10 | likvidator |
NORDISK PRODUKTION AF 1/8-1987 A/S (CVR 39375915) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-12-15 | 2004-05-14 | likvidator |
ÅBOULEVARDEN 46 ApS (CVR 26745454) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-04-10 | 2008-10-15 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET GLARBJERG. RANDERS. A/S (CVR 18620618) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-03-14 | 2012-09-01 | likvidator |
K.B. ERHVERV A/S (CVR 17981307) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-01-26 | 2009-08-25 | likvidator |
18.04.84 RANDERS AKTIESELSKAB (CVR 38013718) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1984-08-27 | 1991-05-23 | likvidator |
JUNG DANMARK A/S (CVR 10657733) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-12-06 | 1997-05-22 | likvidator |
ANPARTSSELSKABET AF 6/5 1978 (CVR 24244091) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-05-12 | 2014-09-18 | likvidator |
WETTI DANMARK A/S (CVR 26271002) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-11-09 | 2010-03-31 | likvidator |
HVEDEVEJ 5, RANDERS ApS (CVR 24909417) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1976-02-02 | 1994-12-05 | likvidator |
ANPARTSSELSKABET H & L AF 15. APRIL 1998 (CVR 15313331) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-08-08 | 2002-01-23 | likvidator |
DAN-TENSID A/S (CVR 14741739) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-12-15 | 2004-05-14 | likvidator |
LIVING GRUNDE HAMMEL A/S (CVR 28661576) | OPLØST EFTER KONKURS | 2010-09-22 | 2010-09-20 | likvidator |
KK, RANDERS ApS (CVR 26609089) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-08-06 | 2007-12-11 | likvidator |
J.H. EJENDOMME A/S (CVR 21259535) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-06-11 | 2007-10-10 | likvidator |
PR HOLDING, STEVNSTRUP ApS (CVR 34459290) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-09-16 | 2014-06-26 | likvidator |
M. N. K. INVEST, ÅLBORG ApS (CVR 11109578) | OPLØST EFTER KONKURS | 1987-08-13 | 1993-06-02 | likvidator |
NORDISK DETERGENT A/S (CVR 11151590) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-12-15 | 2004-05-14 | likvidator |
KRONJYLLANDS BILCENTER. LEASING- OG FINANSIERINGSSELSKAB ApS (CVR 15502444) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-04-10 | 2001-11-26 | likvidator |
LAUTRUP TEXTIL RANDERS ApS (CVR 75249918) | OPLØST EFTER FUSION | 1984-08-16 | 1993-08-19 | likvidator |
EKKO MARKED HOLDING, RANDERS ApS (CVR 36511141) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1984-04-18 | 1991-05-23 | likvidator |
K.A. ApS 01410 (CVR 48885314) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1974-06-20 | 1996-02-05 | likvidator |
NOPA FINANS ApS (CVR 10848288) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-11-26 | 2003-03-28 | likvidator |
JS INVEST A/S (CVR 12824688) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-01-01 | 2004-05-10 | likvidator |
DANIA KORNLAGER AF 17. FEBRUAR 1986. ApS (CVR 10156793) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-08-29 | 2012-01-18 | likvidator |
HOLDINGSELSKABET AF 4/9-89. RANDERS A/S (CVR 13116784) | TVANGSOPLØST | 1999-07-08 | 2000-08-17 | likvidator |
HANDELSSELSKABET VESLE, RANDERS ApS (CVR 87316513) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1979-05-07 | 1990-06-15 | likvidator |
S L C TEKNIK ApS (CVR 41783516) | TVANGSOPLØST | 1991-11-13 | 1992-06-16 | likvidator |
SLOTSKROEN RANDERS A/S (CVR 32677460) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-11-30 | 2012-05-22 | likvidator |
MINDEFONDENS HOLDINGSELSKAB ApS (CVR 32448380) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-07-02 | 2014-12-05 | likvidator |
DC COATING A/S (CVR 21439908) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-04-12 | 2010-12-13 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET ØREFLAK ApS (CVR 29413266) | OPLØST EFTER KONKURS | 2010-09-22 | 2012-03-12 | likvidator |
HYTTEKOMPAGNIET ApS (CVR 26033217) | OPLØST EFTER KONKURS | 2010-09-22 | 2012-03-12 | likvidator |
K.B. EJENDOMME OG FINANSIERING A/S (CVR 10386683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-01-26 | 2006-07-03 | likvidator |
REMI MILJØPRODUKTER AF 1995 A/S (CVR 17610945) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-11-26 | 2003-03-28 | likvidator |
VMN AF 1/12-1990 A/S (CVR 15017112) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1966-06-16 | 1995-12-14 | likvidator |
FELD & JACOBSEN A/S (CVR 12198094) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-06-04 | 2008-10-24 | likvidator |
ApS PSE NR. 623 (CVR 82587616) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1977-10-24 | 1993-11-26 | likvidator |
TØMRERMESTER PREBEN RASMUSSEN A/S (CVR 26139511) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-09-16 | 2014-06-26 | likvidator |
DOMOCLEAN A/S (CVR 24164616) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-12-15 | 2004-05-14 | likvidator |
SØREN LAURSEN POLSTERMØBELFABRIK ApS (CVR 54629214) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-06-04 | 2008-11-21 | likvidator |
ELAND ApS (CVR 26515009) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-09-30 | 2009-02-10 | likvidator |
VINK TRADING A/S (CVR 15157380) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2000-04-25 | 2001-03-05 | likvidator |
HOLDINGSELSKABET AF 10. NOVEMBER 1994 ApS (CVR 18173980) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-08-08 | 2002-01-23 | likvidator |
LUPI ApS (CVR 28318421) | TVANGSOPLØST | 2008-04-07 | 2010-02-19 | likvidator |
TMC ERHVERV ÅRHUS A/S (CVR 41317418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-02-18 | 2008-05-30 | likvidator |
MIDDELGADE 1-3 M.FL. A/S (CVR 27508758) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-04-10 | 2009-03-03 | likvidator |