Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 36, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-11 fjernes Bestyrelse: Helmer Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Direktion: Helmer Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-11 fjernes Navne: HELMER THOMSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Stiftere: Trine Gjerstrup Søegaard, Helmer Thomsen, Ann Grethe Dall (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-03 fjernes Bestyrelse: Trine Gjerstrup Søegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-18 fjernes Bestyrelse: Henrik Nørkær Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 36, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nørkær Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Direktion: Helmer Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og eje ejendomme, salg, udlejning og istandsættelse af fast ejendom, investering samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-01 tilføjes Navne: HELMER THOMSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Stiftere: Trine Gjerstrup Søegaard, Helmer Thomsen, Ann Grethe Dall (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Vedtægter: 1986-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)