Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helmer Thomsen | 01.03.1986 | 11.05.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helmer Thomsen | 01.03.1986 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Nete Rønn Grønlund | 01.03.1986 | 03.08.1990 | bestyrelse |
Nils Helmer Gjerstrup Thomsen | 01.03.1986 | 03.08.1990 | bestyrelse |
Trine Gjerstrup Søegaard | 01.03.1986 | 03.08.1990 | bestyrelse |
Henrik Nørkær Hansen | 01.03.1986 | 18.01.1990 | bestyrelse |