Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 15, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Bestyrelse: Erling Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Direktion: Viggo Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1917-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1917-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Navne: NÆSBJERG ANDELSKASSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-07-03 tilføjes Bestyrelse: Per Lund Vestbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Bestyrelse: Hans Jørn Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Direktion: Bodil Runge Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-20 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 15, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 15, 6800 Varde (offentliggjort 2001-09-14)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-04-01 tilføjes Direktion: Viggo Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 15, 6800 Varde (offentliggjort 2001-09-14)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 15, 6800 Varde (offentliggjort 1999-11-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 15, 6800 Varde (offentliggjort 1999-11-12)
Den 1999-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 15, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-10 tilføjes Formål: Det er andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut, herunder at arbejde for økonomisk fordel for såvel indskydere som låntagere, samt at yde andelshaverne bedst mulig økonomisk service og rådgivning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-10 tilføjes Tegningsregel: Andelskassen tegnes af: a) enten to medlemmer af bestyrelsen, eller b) eet medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-10 tilføjes Vedtægter: 1999-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 15, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: NÆSBJERG ANDELSKASSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-20 tilføjes Bestyrelse: Jørn Byrial Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 fjernes Bestyrelse: Frede Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Bestyrelse: Verner Mølholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1991-04-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Holt Ladefoged (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Bestyrelse: Erling Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-25 fjernes Bestyrelse: Jens Peder Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 85.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Bestyrelse: Jens Peder Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Direktion: Bodil Runge Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1917-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1917-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)