Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Viggo Andersen | 01.04.2003 | 18.05.2011 | adm. dir |
Bodil Runge Jørgensen | 02.10.2024 | 03.07.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Ringgaard Pallesen | 03.07.2009 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Per Lund Vestbo | 03.07.2009 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Jørn Byrial Pedersen | 20.04.1999 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Jens Holt Ladefoged | 20.04.1991 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Erling Sørensen | 15.04.1991 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Gunner Hougaard Jakobsen | 02.10.2024 | 03.07.2009 | bestyrelse |
Hans Jørn Pedersen | 02.10.2024 | 03.07.2009 | bestyrelse |
Frede Gregersen | 02.10.2024 | 29.03.1999 | bestyrelse |
Verner Mølholm | 02.10.2024 | 30.03.1998 | bestyrelse |
Jens Peder Andersen | 02.10.2024 | 25.03.1991 | bestyrelse |