Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Navne | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2008-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S. (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2008-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S. (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2022-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 144, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fortunvej 67, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: henning.bahr@hotmail.com (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-22 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i fast ejendom, værdipapirer og virksomheder samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Vedtægter: 2010-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortunvej 67, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2002-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2001-03-02)
Den 2001-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2001-03-02)
Den 2000-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 1, st. tv., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 11.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 tilføjes Navne: HB INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-22 fjernes Navne: CASATA SPORTSWEAR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-22 tilføjes Direktion: Henning Bahr (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-22 fjernes Direktion: Bo Hinding (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 tilføjes Legale ejere: Henning Bahr (offentliggjort 2017-08-04)
Den 1997-07-22 tilføjes Reelle ejere: Henning Bahr (offentliggjort 2017-08-04)
Den 1993-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Direktion: Kasper Grue (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 1, st. tv., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-14 tilføjes Direktion: Kasper Grue (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-14 tilføjes Navne: CASATA SPORTSWEAR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-09-14 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Stiftere: Kasper Grue, Bo Hinding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)