0 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Henning Bahr(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kasper Grue(virk.: 2) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Bo Hinding(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 37,50 % |
Pct. | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 37,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Bo Hinding |
01.05.2013
|
Strandvejen 413A, 2930 Klampenborg
|
Nuværende adresse:
Øresundsvej 144 3. tv., 2300 København S
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|
HB INVEST ApS |
14534393
|
NORMAL
|
Ikke-finansielle holdingselskaber
(642020)
|
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Nuværende adresse:
Øresundsvej 144, 3. tv., 2300 København S
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
30.09.2000 | 11,08 (km) | Gammel Lundtoftevej 1C, 2800 Kgs.Lyngby | Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg |
11.10.2002 | 9,62 (km) | Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg | Fortunvej 67, 2920 Charlottenlund |
10.10.2022 | 14,45 (km) | Fortunvej 67, 2920 Charlottenlund | Øresundsvej 144F, 2300 København S |
HB INVEST ApS. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og
angivet som gældende fra 23.07.1997 (9935
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Henning Bahr(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kasper Grue(virk.: 2) Stiftere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 58 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Bo Hinding(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 38 % | 25 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Henning Bahr(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 6 | 0 | 3 |
Kasper Grue(virk.: 2) Stiftere | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sum | 10 | 8 | 0 | 4 |
Pct. | 45 % | 36 % | 0 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Bo Hinding(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 7 | 1 | 6 |
Pct. | 18 % | 41 % | 6 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |