Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Georg Schreyer Byggeforretning. (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 295, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Bestyrelse: Jens Sørensen (formand) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Direktion: John Hansen (direktion) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: SOLHART GRUPPEN APS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Navne: TIMEVISION PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-09-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Reelle ejere: Jens Sørensen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Stiftere: Leif Max Hansen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-10-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-06 tilføjes Bestyrelse: Brian Guldbæk Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-02-06 fjernes Bestyrelse: Thorbjørn Helmo Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2013-04-01 tilføjes Legale ejere: SOLHART GRUPPEN APS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Sørensen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 295, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lejrvejen 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2010-04-21)
Den 2013-03-07 tilføjes Direktion: John Hansen (direktion) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-03-07 fjernes Direktion: Mette Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisions- og bogføringsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-03-07 tilføjes Vedtægter: 2013-03-07 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-03-07 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-29 tilføjes Navne: TIMEVISION PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2011-03-28 fjernes Navne: TIMEVISION PADBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2007-09-29)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-15 tilføjes Bestyrelse: John Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2010-03-15 fjernes Bestyrelse: Reinhard Herrmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-28 tilføjes Navne: TIMEVISION PADBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2007-09-29)
Den 2007-09-27 fjernes Navne: DANSK REVISION PADBORG REGISTRERETREVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2007-07-04 tilføjes Direktion: Mette Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Direktion: Reinhard Herrmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lejrvejen 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2010-04-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lejrvejen 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2002-06-18)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-03 tilføjes Direktion: Reinhard Herrmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 fjernes Revisor: PL071145 AF 3. JANUAR 2007 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Peter Först (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-09-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-09 tilføjes Bestyrelse: Reinhard Herrmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Navne: DANSK REVISION PADBORG REGISTRERETREVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2005-12-08 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET DANTAX DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-12-09 fjernes Direktion: Reinhard Herrmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-09 tilføjes Bestyrelse: Jens Sørensen (formand) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lejrvejen 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2002-06-18)
Den 2002-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 15, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-20 tilføjes Revisor: PL071145 AF 3. JANUAR 2007 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 23. SEPTEMBER 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-23 fjernes Direktion: Christian Asmus Gorrissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1993-06-11 fjernes Direktion: Johann Ketel Johannsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 23. SEPTEMBER 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET DANTAX DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-04 fjernes Navne: THJ 117, AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-04 fjernes Direktion: Leif Max Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 15, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-01 tilføjes Direktion: Leif Max Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1990-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1990-10-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-01 tilføjes Navne: THJ 117, AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1990-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1990-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1990-10-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Stiftere: Leif Max Hansen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1990-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1990-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)