Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Hansen | 07.03.2013 | 31.01.2018 | direktion |
Mette Søgaard | 04.07.2007 | 07.03.2013 | direktion |
Reinhard Herrmann | 03.02.2006 | 04.07.2007 | direktion |
Reinhard Herrmann | 01.10.1990 | 09.12.2005 | direktion |
Klaus Peter Forst | 01.10.1990 | 23.04.2001 | direktion |
Christian Asmus Gorrissen | 01.10.1990 | 23.04.2001 | direktion |
Gerd Andreas Ketelsen | 01.10.1990 | 11.06.1993 | direktion |
Johann Ketel Johannsen | 01.10.1990 | 11.06.1993 | direktion |
Leif Max Hansen | 01.10.1990 | 04.07.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Guldbæk Holst | 06.02.2017 | 31.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Hansen | 15.03.2010 | 31.01.2018 | bestyrelse |
Klaus Peter Först | 01.02.2006 | 15.03.2010 | bestyrelse |
Thorbjørn Helmo Madsen | 09.12.2005 | 06.02.2017 | bestyrelse |
Reinhard Herrmann | 09.12.2005 | 15.03.2010 | bestyrelse |
Jens Sørensen | 09.11.2005 | 31.01.2018 | formand |