Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Navne | Hovedbranche |
Den 2024-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-02-12 tilføjes Vedtægter: 2024-02-12 (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Chresten Kolding Søndergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Bestyrelse: Klaus Stampe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 tilføjes Direktion: Lars Henning Stigel (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Direktion: Lars Henning Stigel (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 tilføjes Legale ejere: Capnova Holding ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Legale ejere: FINANSIEL STABILITET, SYDBANK A/S, JYSKE BANK A/S, AUFF Holding P/S (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 7.386.176,00 (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-17 fjernes Binavne: FORSKERPARKEN CAT A/S, CAT SEED A/S, CAT SCIENCE PARK A/S, CAT SCIENCE A/S, CAT MANAGEMENT A/S, CAT INNOVATION A/S, CAT FORSKNINGS- OG TEKNOLOGIPARK A/S (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2019-03-14 fjernes Bestyrelse: Michael Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-14 tilføjes Vedtægter: 2019-03-14 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-14 fjernes Legale ejere: CAPNOVA A/S (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-07 tilføjes Legale ejere: CAPNOVA A/S (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-07 fjernes Legale ejere: FONDEN CAT, CENTER FOR AVANCERET TEKNOLOGI, FORSKNINGS- OG TEKNOLOGIPARK. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 fjernes Bestyrelse: Jens Stenbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 fjernes Direktion: Kim Ove Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-07 fjernes Reelle ejere: Peter Kjær, Marianne Thellersen, Torben Stevold, Evan Lynnerup Olesen, Ghita Wolf Andreasen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: AUFF Holding P/S (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: INCUBA INVEST A/S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-30 fjernes Legale ejere: AUFF Holding P/S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-09 tilføjes Reelle ejere: Ghita Wolf Andreasen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-04-09 fjernes Reelle ejere: Torben Ballegaard Sørensen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Stenbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-03-15 fjernes Bestyrelse: Torben Ballegaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-14 fjernes Bestyrelse: Peter Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Legale ejere: AUFF Holding P/S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2017-12-20 fjernes Legale ejere: AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Reelle ejere: Torben Ballegaard Sørensen, Peter Kjær, Marianne Thellersen, Torben Stevold, Evan Lynnerup Olesen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-09 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-01 tilføjes Bestyrelse: Arie Dirk Boon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2017-03-01 fjernes Bestyrelse: Søren Elkjær Frandsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke til fremme for vækst og skabelse af arbejdspladser i hele Danmark med særligt fokus på styrkelse af innovations-, kommercialiserings- og udviklingsindsatsen omkring forsknings- og vidensinstitutioner. At skabe et stærkt og værdiskabende landsdækkende innovations- og udviklingsmiljø med fokus på erhvervsfremme. At investere risikovillig kapital i innovative iværksættere, stærke forretningsideer og virksomheder selvstændigt og på vegne af andre samt stille ekspertise og service til rådighed for virksomhederne med sigte på at fremme vækst og udvikling, så disse sikres en høj grad af succes. At udøve anden virksomhed, der har naturlig forbindelse med ovennævnte aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 10.869.565,00 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2014-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Legale ejere: AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND, INCUBA INVEST A/S, JYSKE BANK A/S (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Vedtægter: 2014-09-02 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2014-04-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Bindslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-28 tilføjes Direktion: Kim Ove Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2014-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2014-01-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Elkjær Frandsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-31 fjernes Bestyrelse: Steen Riisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-31 tilføjes Direktion: Lars Henning Stigel (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Legale ejere: FONDEN CAT, CENTER FOR AVANCERET TEKNOLOGI, FORSKNINGS- OG TEKNOLOGIPARK., FINANSIEL STABILITET, SYDBANK A/S (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2014-01-30 tilføjes Navne: CAPNOVA A/S (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2014-01-29 fjernes Navne: CAT FORSKNINGS- OG TEKNOLOGIPARK A/S (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.866.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-22 tilføjes Bestyrelse: Michael Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-12 tilføjes Bestyrelse: Steen Riisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-12 fjernes Bestyrelse: Lars Nørby Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-12 fjernes Bestyrelse: Lars Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Nørby Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-04 fjernes Bestyrelse: Søren Isaksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 fjernes Bestyrelse: Poul Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-27 fjernes Bestyrelse: Niels Valentin Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-26 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bindslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-26 fjernes Bestyrelse: Hans Bertil Gunnar Thelin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2001-03-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-22 tilføjes Bestyrelse: Poul Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-22 fjernes Bestyrelse: Henrik Toft Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-18 tilføjes Bestyrelse: Niels Valentin Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-18 fjernes Bestyrelse: Jørgen Dyhrfjeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-11 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Skovsgaard Grønberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.786.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 2.850.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 fjernes Bestyrelse: Jon Wulff Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-11 tilføjes Bestyrelse: Steen Lønberg Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-11 fjernes Bestyrelse: Bent Kiemer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2005-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-12 tilføjes Bestyrelse: Jon Wulff Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-12 fjernes Bestyrelse: Lars Lading (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-21 tilføjes Bestyrelse: Lars Lading (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)