Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-12-09 fjernes Navne: FINN JENSEN RELIABILITY CONSULTANCY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 11, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Direktion: Finn Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Revisor: Hans Jørn Lindeskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Stiftere: Finn Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed i Danmark og i udlandet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 tilføjes Vedtægter: 1996-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 11, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Direktion: Finn Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Navne: FINN JENSEN RELIABILITY CONSULTANCY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Revisor: Hans Jørn Lindeskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Stiftere: Finn Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)