Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.12.1998 | 04.12.1998 |
NORMAL | 22.06.1990 | 03.12.1998 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Hans Jørn Lindeskov. | 22.06.1990 | 04.12.1998 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
FINN JENSEN RELIABILITY CONSULTANCY ApS | 22.06.1990 | 09.12.1998 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion | 27.06.1996 | 04.12.1998 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.