Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-07-14 fjernes Navne: ACCA BI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 3, 1., 1459 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Revisor: Ove Haugsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Stiftere: ALBA NOVA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-09 fjernes Bestyrelse: Aldo Balzano (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-09 fjernes Direktion: Caroline Veronique Valadie (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-18 fjernes Direktion: Karina Agnete Soya (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 tilføjes Navne: ACCA BI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Navne: ALBA NOVA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Direktion: Aldo Balzano (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Vedtægter: 1990-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-18 tilføjes Navne: ALBA NOVA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Navne: A.UNO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 3, 1., 1459 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Bestyrelse: Aldo Balzano (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Direktion: Aldo Balzano (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Navne: A.UNO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Revisor: Ove Haugsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Stiftere: ALBA NOVA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)