Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Ambrosius Høgfeldt | 19.12.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Dybkær Kristensen | 22.02.2003 | 19.12.2005 | adm. dir |
Poul-Erik Jakobsen | 30.05.2000 | 22.02.2003 | direktør |
Kenn Eriksen Byllemos | 20.09.1999 | 30.05.2000 | direktør |
Mads Ambrosius Høgfeldt | 20.09.1999 | 30.05.2000 | direktør |
Hans Kristian Jensen | 27.04.1990 | 20.09.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Dybkær Kristensen | 30.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kenn Eriksen Byllemos | 30.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Mads Ambrosius Høgfeldt | 30.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Løche Andersen | 30.05.2000 | 27.09.2022 | formand |
Poul-Erik Jakobsen | 30.05.2000 | 27.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Michael Lindberg | 22.12.1999 | 30.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Thygesen | 30.11.1998 | 22.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Karin Runge Freund | 30.11.1998 | 22.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Hans Kristian Jensen | 27.04.1990 | 30.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Keld Pagh | 27.04.1990 | 30.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Finn Preben Thomsen | 27.04.1990 | 30.11.1998 | bestyrelsesmedlem |