Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MAH HOLDING AF 1/8 1999 A/S (CVR 24233901) | NORMAL | 05.08.1999 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Holdingselskabet MAH Holding af 1/8 1999 ApS (CVR 41165588) | OPLØST EFTER SPALTNING | 04.02.2020 | 02.03.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MAH HOLDING AF 1/8 1999 A/S (CVR 24233901) | NORMAL | 20.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
RØDDINGLUND PLANTAGE HERNING A/S (CVR 31153247) | NORMAL | 04.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
ERHVERVSPARK MIDT A/S (CVR 34627991) | NORMAL | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
RH MANAGEMENT A/S (CVR 34090947) | NORMAL | 15.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
ROTEK A/S (CVR 29132003) | NORMAL | 27.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMS- OG UDLEJNINGSSELSKABET AF 4. APRIL 2002 ApS (CVR 26551099) | NORMAL | 04.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
KMK HOLDING, SDR. FELDING A/S (CVR 14093699) | NORMAL | 30.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LANDBRUGSSELSKABET AF 1. OKTOBER 2012 ApS (CVR 34713804) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2012 | 29.05.2015 | bestyrelse |
EMTELLE SCANDINAVIA A/S (CVR 26156955) | NORMAL | 03.01.2002 | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Brandt's Plantage ApS (CVR 40386564) | NORMAL | 11.04.2023 | direktør |
Kota Kota Invest I ApS (CVR 42342343) | NORMAL | 27.04.2021 | direktør |
Kota Kota Invest II ApS (CVR 42342394) | NORMAL | 27.04.2021 | direktør |
EJENDOMS- OG UDLEJNINGSSELSKABET AF 4. APRIL 2002 ApS (CVR 26551099) | NORMAL | 25.04.2006 | direktør |
KMK HOLDING, SDR. FELDING A/S (CVR 14093699) | NORMAL | 19.12.2005 | adm. dir |
MAH HOLDING AF 1/8 1999 A/S (CVR 24233901) | NORMAL | 05.08.1999 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MAH Invest 2020 ApS (CVR 41294337) | OPLØST EFTER FUSION | 02.03.2020 | 04.10.2023 | direktør |
Holdingselskabet MAH Holding af 1/8 1999 ApS (CVR 41165588) | OPLØST EFTER SPALTNING | 04.02.2020 | 02.03.2020 | direktør |
EMTELLE HOLDINGS ApS (CVR 30569970) | NORMAL | 14.01.2014 | 14.03.2019 | direktør |
LANDBRUGSSELSKABET AF 1. OKTOBER 2012 ApS (CVR 34713804) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2012 | 29.05.2015 | direktion |
KMK HOLDING, SDR. FELDING A/S (CVR 14093699) | NORMAL | 20.09.1999 | 30.05.2000 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mads Ambrosius Høgfeldt | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mads Ambrosius Høgfeldt (antal: 16) | 12 | 0 | 4 | 0 |
Pct. | 75 % | 0 % | 25 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mads Ambrosius Høgfeldt (antal: 35) | 9 | 11 | 13 | 2 |
Pct. | 26 % | 31 % | 37 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |