Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-20 fjernes Binavne: VELGUM A/S, MILJØGUMMI A/S, DUMPTY-MAT A/S, BILGUTEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-12 fjernes Bestyrelse: Morten Casper Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-12 fjernes Direktion: Morten Casper Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: aha@bilgutex.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-12 fjernes Navne: WELLGUM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-28 tilføjes Bestyrelse: Katrine Mosegaard Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Bestyrelse: Susanne Mejer Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Direktion: Morten Casper Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Direktion: Susanne Mejer Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre gummiprodukter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2009-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Navne: WELLGUM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-23 fjernes Navne: BILGUTEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem alene, eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Vedtægter: 2009-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre gummiprodukter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre gummiprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-13 tilføjes Bestyrelse: Susanne Mejer Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-13 fjernes Bestyrelse: Peter Bo Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2006-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: aha@bilgutex.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2006-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Mejer Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Direktion: Morten Casper Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-28 tilføjes Direktion: Morten Casper Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 fjernes Direktion: Mai-Britt Mosegaard Dyreholt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Bo Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 fjernes Bestyrelse: Mai-Britt Mosegaard Dyreholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-07 tilføjes Direktion: Mai-Britt Mosegaard Dyreholt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 fjernes Direktion: Morten Casper Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Revisor: Ove Roland Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-24 tilføjes Binavne: VELGUM A/S, MILJØGUMMI A/S, DUMPTY-MAT A/S, BILGUTEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-05 fjernes Binavne: DUMPTY-MAT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 tilføjes Bestyrelse: Georg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Direktion: Georg Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-20 tilføjes Navne: BILGUTEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-19 fjernes Navne: DUMPTY-MAT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-19 fjernes Direktion: Mai-Britt Mosegaard Dyreholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-29 tilføjes Navne: DUMPTY-MAT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-28 fjernes Navne: PBH NR. 20.747 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-28 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 fjernes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Bestyrelse: Mai-Britt Mosegaard Dyreholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Binavne: DUMPTY-MAT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre gummiprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Navne: PBH NR. 20.747 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S, Ove Roland Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)