Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Casper Henriksen | 28.05.2010 | 12.09.2011 | direktion |
Susanne Mejer Jensen | 01.01.2006 | 28.05.2010 | direktion |
Morten Casper Henriksen | 28.06.2005 | 31.12.2005 | direktion |
Mai-Britt Mosegaard Dyreholt | 07.06.2001 | 28.06.2005 | adm. dir |
Morten Casper Henriksen | 01.04.1990 | 07.06.2001 | direktion |
Georg Petersen | 01.04.1990 | 18.05.1992 | direktion |
Mai-Britt Mosegaard Dyreholt | 01.04.1990 | 19.03.1992 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.04.1990 | 28.09.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katrine Mosegaard Henriksen | 28.05.2010 | 12.09.2011 | bestyrelse |
Susanne Mejer Jensen | 13.04.2007 | 28.05.2010 | bestyrelse |
Peter Bo Hansen | 16.06.2005 | 13.04.2007 | bestyrelse |
Georg Petersen | 18.05.1992 | 12.09.2011 | bestyrelse |
Morten Casper Henriksen | 01.04.1990 | 12.09.2011 | bestyrelse |
Mai-Britt Mosegaard Dyreholt | 01.04.1990 | 16.06.2005 | bestyrelse |