Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Spragelsevej 17, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 fjernes Direktion: Kaj Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 fjernes Navne: KL CYLINDER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Stiftere: Jørn Ole Døssing, Jette Danekilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-27 tilføjes Navne: KL CYLINDER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-26 fjernes Navne: INOX PNEUMATIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-27 tilføjes Vedtægter: 1999-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-01 tilføjes Direktion: Kaj Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 fjernes Direktion: Eva Koren Mouritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Direktion: Eva Koren Mouritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 fjernes Direktion: Stig Bruun Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-08 fjernes Direktion: Steen Knud Kjellerup Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 fjernes Direktion: Jørn Ole Døssing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-06 tilføjes Navne: INOX PNEUMATIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-05 fjernes Navne: D&D FINANS, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-05 tilføjes Direktion: Steen Knud Kjellerup Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Direktion: Jette Danekilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-02 tilføjes Navne: D&D FINANS, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-01 fjernes Navne: HØGSGAARD FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-17 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-17 fjernes Revisor: Carl Marius Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spragelsevej 17, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-05 tilføjes Direktion: Jette Danekilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-05 tilføjes Navne: HØGSGAARD FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Revisor: Carl Marius Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Stiftere: Jørn Ole Døssing, Jette Danekilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)